Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu JUSTRINON MANAGEMENT a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 29216842.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Veronika Podešvová |
---|---|
Funkce | člen správní rady |
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | U vlečky 1749/4, 14300 Praha |
Jméno | Bc. Veronika Podešvová |
---|---|
Funkce | Předseda správní rady |
Ve funkci | od 1.11.2019 do 16.11.2022 |
Adresa | U vlečky 1749/4, 14300 Praha |
Jméno | Bc. Veronika Podešvová |
---|---|
Funkce | Statutární ředitel |
Ve funkci | od 1.11.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | U vlečky 1749/4, 14300 Praha |
Jméno | Bc. Veronika Podešvová |
---|---|
Funkce | Statutární ředitel |
Ve funkci | od 1.8.2018 do 1.11.2019 |
Adresa | Vašátkova 1008/26, 19800 Praha |
Jméno | Bc. Veronika Podešvová |
---|---|
Funkce | Předseda správní rady |
Ve funkci | od 1.8.2018 do 1.11.2019 |
Adresa | Vašátkova 1008/26, 19800 Praha |
Jméno | Bc. Veronika Podešvová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.1.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Vašátkova 1008/26, 19800 Praha |
Jméno | Bc. Veronika Podešvová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.1.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | Vašátkova 1008/26, 19800 Praha |
Jméno | Tereza Steffalová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.8.2015 do 15.1.2016 |
Adresa | Parléřova 681/8, 16900 Praha |
Jméno | Tereza Ficalová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.3.2014 do 12.8.2015 |
Adresa | Parléřova 681/8, 16900 Praha |
Jméno | Tereza Ficalová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.8.2012 do 10.3.2014 |
Adresa | Dělnická 1249/61, 17000 Praha 7 |
Jméno | Jan Votočka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.3.2011 do 13.8.2012 |
Adresa | M. Chlajna 1282/11, 37005 České Budějovice |
Jméno | ing. Vilém Barák |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.5.2010 do 17.3.2011 |
Adresa | 314, 69301 Starovice |
Jméno | Helena Nyčová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.4.2010 do 13.5.2010 |
Adresa | Glinkova 291/6, 62300 Brno |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Veronika Podešvová |
---|
Výpis dat pro firmu JUSTRINON MANAGEMENT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.