Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Juklík, s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 61250783.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem BABY CLUB JUKLÍK, spol. s r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti plavání malých dětí .Jméno | Mgr. Ondřej Čapek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.12.2015 |
Adresa | 107, 46822 Líšný |
Jméno | Mgr. Štěpánka Štrougalová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.7.2019 |
Adresa | 107, 46822 Líšný |
Jméno | Mgr. Štěpánka Štrougalová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.12.2015 do 17.7.2019 |
Adresa | U nemocenské pojišťovny 1230/2, 11000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Trávníček |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.11.2001 do 17.12.2015 |
Adresa | Náchodská 646/132, 19300 Praha 9 |
Jméno | Mgr. Ondřej Čapek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.2.2010 do 3.9.2015 |
Adresa | 107, 46822 Železný Brod |
Jméno | PaedDr. Jana Hochová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 26.2.2010 do 1.12.2011 |
Adresa | Neumannova 1453/20, 15600 Praha 5 |
Jméno | Mgr. Ondřej Čapek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.11.2001 do 26.2.2010 |
Adresa | Horní 1474/1, 14000 Praha 4 |
Jméno | PaedDr. Jana Hochová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.11.2001 do 26.2.2010 |
Adresa | Nad Bertramkou 2158/4, 15000 Praha 5 |
Jméno | PaedDr. Jana Hochová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.5.1994 do 14.11.2001 |
Adresa | Nad Bertramkou 4, Praha 5 |
Jméno | Ing. Jiří Trávníček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.3.2000 do 14.11.2001 |
Adresa | Náchodská 646, 19300 Praha 9 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ondřej Čapek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Štěpánka Štrougalová |
Výpis dat pro firmu Juklík, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.