Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu JS Pozďatín z.s., která sídlí v obci Pozďatín a bylo jí přiděleno IČO 22759409.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem "Rytíř o.s." se sídlem v obci Pozďatín byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Markéta Horáková |
---|---|
Funkce | předseda výboru |
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Javorová 1044, 67401 Třebíč |
Jméno | Markéta Chytková |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | 60, 67501 Smrk |
Jméno | Petr Jan |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Josefa Suka 66/13, 67401 Třebíč |
Jméno | Sabina Svobodová DiS |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 24.8.2022 do 15.2.2024 |
Adresa | 406, 67503 Budišov |
Jméno | MVDr. Jarmila Kučerová |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 23.9.2020 do 15.2.2024 |
Adresa | Zelná 216/15d, 61900 Brno |
Jméno | Petr Jan |
---|---|
Funkce | Člen statutárního orgánu |
Ve funkci | od 23.9.2020 do 15.2.2024 |
Adresa | Josefa Suka 66/13, 67401 Třebíč |
Jméno | Sabina Svobodová DiS |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 24.6.2021 do 24.8.2022 |
Adresa | 330, 67503 Budišov |
Jméno | Sabina Klímová DiS |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 23.9.2020 do 24.6.2021 |
Adresa | 330, 67503 Budišov |
Jméno | Jana Tůmová |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 25.5.2018 do 23.9.2020 |
Adresa | 18, 67553 Valeč |
Jméno | Matěj Peška |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 21.9.2018 do 23.9.2020 |
Adresa | Mjr. Krátkého 430/38, 67401 Třebíč |
Jméno | Hana Urbanová |
---|---|
Funkce | předseda výboru |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 23.9.2020 |
Adresa | 73, 67522 Mastník |
Jméno | Matěj Peška |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 21.9.2018 |
Adresa | 5, 78325 Bouzov |
Jméno | Jana Matoušková |
---|---|
Funkce | člen výboru |
Ve funkci | od 1.3.2016 do 25.5.2018 |
Adresa | 18, 67553 Valeč |
Člen statutárního orgánu: | Markéta Chytková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Jan |
Člen statutárního orgánu: | Markéta Horáková |
Výpis dat pro firmu JS Pozďatín z.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.