Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Jo volaly Louny s.r.o., která sídlí v obci Louny a bylo jí přiděleno IČO 27326357.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ALIMACH s.r.o. se sídlem v obci Louny byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | Ing. Tomáš Polišenský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.3.2020 |
Adresa | Pešova 1093/9, 18400 Praha |
Jméno | Mgr. Ivan Šedivý |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 12.6.2019 |
Adresa | 18, 26255 Petrovice |
Jméno | Štěpán Trejbal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.8.2019 |
Adresa | Nad rybníkem 374, 19012 Praha |
Jméno | Petr Kohn |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.8.2019 |
Adresa | Květenská 415, 26101 Příbram |
Jméno | Jan Alinč |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.7.2014 do 12.6.2019 |
Adresa | 126, 44001 Obora |
Jméno | Jan Alinč |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.7.2007 do 22.7.2014 |
Adresa | 126, 44001 Obora |
Jméno | Pavel Machulda |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.6.2010 do 10.12.2013 |
Adresa | Jaroslava Seiferta 2170/6, 43401 Most |
Jméno | Pavel Machulda |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.7.2007 do 24.6.2010 |
Adresa | Hutnická 2827/12, 43401 Most |
Člen statutárního orgánu: | Petr Kohn |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Polišenský |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ivan Šedivý |
Člen statutárního orgánu: | Štěpán Trejbal |
Výpis dat pro firmu Jo volaly Louny s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.