Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu JMK Recycling, s.r.o., která sídlí v obci Kladno a bylo jí přiděleno IČO 05647550.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TEGAMO Waste, s.r.o. se sídlem v obci Kladno byla založena v roce 2016. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Jiří Soukup |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.4.2024 |
Adresa | Baarova 2460/12, 30100 Plzeň |
Jméno | Ing Michal Stieber |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.7.2023 |
Adresa | Hladový vrch 1326, 25210 Mníšek pod Brdy |
Jméno | Ing. Pavel Štolba |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.7.2020 do 25.7.2023 |
Adresa | Krále Jiřího 86, 28201 Český Brod |
Jméno | Ing. Rostislav Čáp |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.2.2017 do 7.7.2020 |
Adresa | Bechyňská 231/24, 39201 Soběslav |
Jméno | Ing. Michal Stieber |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.3.2018 do 7.7.2020 |
Adresa | Hladový vrch 1326, 25210 Mníšek pod Brdy |
Jméno | Milan Chromík MSc. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.2.2017 do 28.8.2018 |
Adresa | Jantarová 3347/3, 70200 Ostrava |
Jméno | Ing. Jiří Čenský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.2.2017 do 13.3.2018 |
Adresa | 38, 28922 Ostrá |
Jméno | Tomáš Drastil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.12.2016 do 31.1.2017 |
Adresa | Galandova 1244/25, 16300 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Soukup |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Stieber |
Výpis dat pro firmu JMK Recycling, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.