Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu JIMI CZ, a.s., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 25313436.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem JIMI CZ, společnost s ručením omezeným se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob .Jméno | Ing. Jiří Vinter |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 17.6.2022 |
Adresa | 221, 68305 Račice-Pístovice |
Jméno | Ing. Martin Klvač |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.6.2022 |
Adresa | Michalovecká 461/2, 68201 Vyškov |
Jméno | Ing. Bc. Zdeněk Petříček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.6.2022 |
Adresa | Mokropeská 1699, 25228 Černošice |
Jméno | PhDr. Richard Šimáček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 17.6.2022 |
Adresa | Moravská 200/15, 68201 Vyškov |
Jméno | Ing. Jiří Vinter |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.2.2016 do 17.6.2022 |
Adresa | 221, 68305 Račice-Pístovice |
Jméno | Ing. Martin Klvač |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.6.2019 do 17.6.2022 |
Adresa | Michalovecká 461/2, 68201 Vyškov |
Jméno | PhDr. Richard Šimáček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.6.2019 do 17.6.2022 |
Adresa | Moravská 200/15, 68201 Vyškov |
Jméno | Mgr. Michal Daneš |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 16.2.2016 do 11.6.2019 |
Adresa | 218, 68305 Račice-Pístovice |
Jméno | Ing. Tomáš Kolmačka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.2.2016 do 11.6.2019 |
Adresa | Sídliště osvobození 665/42, 68201 Vyškov |
Jméno | Ing. Tomáš Kolmačka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2009 do 16.2.2016 |
Adresa | Osvobození 665/42, 68201 Vyškov |
Jméno | Ing. Jiří Vinter |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2012 do 16.2.2016 |
Adresa | 221, 68305 Račice - Pístovice |
Jméno | Mgr. Michal Daneš |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 18.7.2013 do 16.2.2016 |
Adresa | 218, 68305 Račice-Pístovice |
Jméno | Ing. Tomáš Kolmačka |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2009 do 16.2.2016 |
Adresa | Osvobození 665/42, 68201 Vyškov |
Jméno | Ing. Jiří Vinter |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2012 do 16.2.2016 |
Adresa | 221, 68305 Račice - Pístovice |
Jméno | Mgr. Michal Daneš |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 18.7.2013 do 16.2.2016 |
Adresa | 218, 68305 Račice-Pístovice |
Jméno | Mgr. Michal Daneš |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2009 do 18.7.2013 |
Adresa | 218, 68305 Račice - Pístovice |
Jméno | Ing. Jiří Vinter |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.6.2009 do 10.5.2012 |
Adresa | 248, 68321 Pustiměř |
Jméno | Mgr. Michal Daneš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.8.2001 do 1.6.2009 |
Adresa | Na Vyhlídce 16, 68201 Vyškov |
Jméno | Ing. Jiří Vinter |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.4.2003 do 1.6.2009 |
Adresa | Pustiměřské Prusy 248, 68321 Pustiměř |
Jméno | Ing. Jiří Vinter |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.8.2001 do 30.4.2003 |
Adresa | Osvobození 637/21, 68201 Vyškov |
Jméno | RSDr. Zbyněk Luža |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.8.2001 do 30.10.2002 |
Adresa | Nosálovská 200/86, 68201 Vyškov - Nosálovice |
Jméno | Mgr. Michal Daneš |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.10.1996 do 25.8.2001 |
Adresa | Na Vyhlídce 16, 68201 Vyškov |
Jméno | Ing. Jiří Vinter |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.7.1998 do 25.8.2001 |
Adresa | Osvobození 637/21, 68201 Vyškov |
Jméno | Ing. Jiří Vinter |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.10.1996 do 17.7.1998 |
Adresa | Letní 566/3, 68201 Vyškov |
Jméno | Vlastimil Šoupal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.7.1997 do 16.12.1997 |
Adresa | Maxima Gorkého 8, 68201 Vyškov |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Richard Šimáček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Bc. Zdeněk Petříček |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Vinter |
Člen statutárního orgánu: | Martin Klvač |
Výpis dat pro firmu JIMI CZ, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.