Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Jednota Teplice, družstvo, která sídlí v obci Teplice a bylo jí přiděleno IČO 00032107.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem J e d n o t a , spotřební a výrobní družstvo v Teplicích, zapsané společenstvo s ručením omezeným se sídlem v obci Teplice byla založena v roce 1955. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 14. 9. 1955 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXVIII 139 | |
IČO: | 00032107 | |
Obchodní firma: | Jednota, spotřební družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 14.9.1955 |
Datum vzniku: | 14.9.1955 | |
II. valná hromada, konaná dne 15.11.1992 schválila transfor- mační projekt družstva. Členská schůze, konaná dne 15.11. 1992 a shromáždění delegátů konané dne 24.4.1993 schválilo nové stanovy družstva, přizpůsobené úpravě v obchodním záko- níku č.513/1991 Sb. | 12.11.1993 | |
Jednání jménem družstva : Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopřed- sedové. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo přede- psána písemná forma, je třeba podpisu alespoň 2 členů před- stavenstva. | 12.11.1993 - 23.8.1996 | |
Výše částky, převedené do nedělitelného fondu družstva podle ust. § 18 odst. 2 zák.č. 42/1992 Sb. : 22 886 946,23 Kč. | 12.11.1993 - 18.4.2014 | |
Podepisování za družstvo : Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda, popř. pověřený místopředseda družstva a další člen předsta- venstva. | 12.6.1990 - 12.11.1993 | |
Podle těchto stanov se zapisuje, že družstvo je spotřebním družstvem ve smyslu čl.5 Ústavy Československé socialistické republiky a zák.č.94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a vý- robním družstevnictví. | 28.12.1988 | |
Družstvo je členem Českého svazu spotřebních družstev. | 28.12.1988 | |
Konference delegátů družstva, která se konala dne 23.11.1988 byly přijaty a schváleny nové stanovy, kterými se družstvo od 1.1.1989 řídí a které jsou založeny ve spise podnikového rejstříku. | 28.12.1988 - 12.11.1993 | |
Orgány družstva jsou : konference delegátů, představenstvo, předseda, kontrolní komise, členská schůze /u provozoven/ a dohlížecí výbory | 28.12.1988 - 12.11.1993 | |
Funkční období volených orgánů družstva činí 5 let. | 28.12.1988 - 12.11.1993 | |
Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, tvoří je 9 - 15 členů, je oprávněno jednat jménem družstva ve věcech, které nejsou zákonem, jiným obecně platným práv- ním předpisem, nebo Stanovami vyhrazeny jinému orgánu /bod 30 stanov/. | 28.12.1988 - 12.11.1993 | |
Zastupování a podepisování za družstvo : Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda /po- věřený místopředseda/; v případech, kdy je rozhodování vy- hrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podpisují za družstvo předseda /místo- předseda/ družstva a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pově- řený místopředseda. | 4.9.1978 - 12.6.1990 | |
Řádným shromážděním delegátů družstva, konaným dne 17.června 1978 byla přijata a schválena změna stanov, článku I. bod 1, 4, písm.f, článku II.bod 9 písm.e, článku III.bod 34 stanov. | 4.9.1978 - 12.11.1993 | |
Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo ne- uhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti rozhodne konference delegátů. | 4.9.1978 - 12.11.1993 | |
Shromážděním delegátů konaným dne 15.4.1972 byly provedeny změny stanov hlavně v článku 4 písm.F. Tyto stanovy se za- pisují a zakládají do spisů pdnikového rejstříku. Tyto sta- novy byly schváleny Českým svazem spotřebních družstev v Praze dne 6.5.1972. | 23.1.1973 - 12.11.1993 | |
Shromáždění delegátů ze dne 29. listopadu 1964 byly přijaty vzorové stanovy lidového spotřebního družstva, schválené představenstvem Ústředního svazu spotřebních družstev dne 13.října 1964. Orgány družstva jsou nyní konference delegá- tů, výbor, představenstvo, kontrolní komise, členské schůze u prodejen a dohlížecí výbory. | 18.6.1965 - 12.11.1993 | |
Výkoným orgánem družstva je představenstvo, sestávající z 9 - 13 členů, volených výborem družstva na období dvou let. | 18.6.1965 - 12.11.1993 | |
Shromážděním delegátů ze dne 21.5.1960 a dohodou o sloučení ze dne 25.6.1960, schválenou Ústředním svazem spotřebních družstev v Praze bylo s tímto družstvem sloučeno družstvo JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Bílině /zdejší Do 5/, které sloučením zaniklo ke dni 30.6.1960 a jehož majetek a závazky toto družstvo přejímá. | 26.10.1960 | |
Shromážděním delegátů ze dne 21.5.1960 a dohodou o sloučení ze dne 25.6.1960, schválenou Ústředním svazem spotřebních družstev v Praze bylo s tímto družstvem sloučeno družstvo JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Bílině /zdejší Do 5/, které sloučením zaniklo ke dni 30.6.1990 a jehož majetek a závazky toto družstvo přejímá. | 26.10.1960 - 26.10.1960 | |
Shromážděním delegátů ze dne 18.6.1960 byly změněny stanovy družstva v článcích 2 odst.1, 6, 44, 20, 22 písm. b), 23 odst.2, 24, 31, 32, 31 odst.1, 34 odst.1, 35 odst.1, 2, 40 odst.2, 45 odst.3 a 49. | 26.10.1960 - 12.11.1993 | |
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, skládající se z 9 - 13 členů, volených na dobu 2 let výborem družstva. | 26.10.1960 - 12.11.1993 | |
Členský podíl činí nyní 100,-- Kčs. | 7.10.1958 - 12.11.1993 | |
Členové ručí mimo svůj podíl ještě další částkou, rovnající se nejvýše členskému podílu. | 12.3.1956 - 4.9.1978 | |
Zastupování a podepisování : K názvu družstva připojí své podpisy předseda /místopředse- da/ a 1 další člen představenstva. | 12.3.1956 - 4.9.1978 | |
Podle přijatých vzorových stanov spotřebního družstva řídí činnost družstva představenstvo, skládající se z předsedy, místopředsedy a 5 - 9 členů, volených na 1 rok. | 12.3.1956 - 12.11.1993 | |
Členský podíl činí 40 Kčs. | 12.3.1956 - 12.11.1993 | |
Údaje o družstvu : Družstvo vzniklo usnesením valné ustavující hromady ze dne 9.1. 1955 jako družstvo lidové ze sloučených družstev: Jednota v Byst- řanech, Žalanech, Unčíně a Modlanech a Okresní svaz spořebních družstev v Telicích, jejichž práva a závazky převzalo. | 14.9.1955 | |
Ručení: Člen ručí mimo svůj podíl ještě další částkou ve výši svého po- dílu | 14.9.1955 - 4.9.1978 | |
Družstvo platně zastupují a za něj podepisují předseda a 1 další člen výboru. | 14.9.1955 - 4.9.1978 | |
Družstvo spočívá na stanovách přijatých valnou hromadou ze dne 9.1.1955. Výkonným orgánem družstva je výbor, sestávající z předsedy a 4 - 6 dalších členů. | 14.9.1955 - 12.11.1993 | |
Členský podíl činí 40 Kčs a je splatný do 1 roku ode dne přijetí za člena. | 14.9.1955 - 12.11.1993 |
IČO: | 00032107 |
---|---|
Obchodní firma: | Jednota Teplice, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 1. 9. 1978 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
IČO: | 00032107 |
---|---|
Firma: | Jednota Teplice, družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 9. 1978 |
Výpis dat pro firmu Jednota Teplice, družstvo obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.