Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu JCA STAVEBNÍ s.r.o., která sídlí v obci Bílina a bylo jí přiděleno IČO 08122300.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem JCA STAVEBNÍ s.r.o. se sídlem v obci Bílina byla založena v roce 2019. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany .Jméno | Pavel Klanica |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.9.2024 |
Adresa | Radlická 2343/48, 15000 Praha |
Jméno | David Hampejs |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.4.2019 do 19.9.2024 |
Adresa | Dukelská 405/1, 41801 Bílina |
Jméno | Marek Štekl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.4.2022 do 17.6.2022 |
Adresa | Husova 460, 44001 Louny |
Jméno | Martin Šára |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.4.2019 do 28.4.2022 |
Adresa | Průběžná 3181, 43401 Most |
Jméno | Stanislav Alberovský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.3.2021 do 18.5.2021 |
Adresa | Kpt. Nálepky 2225, 44001 Louny |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Klanica |
---|
Výpis dat pro firmu JCA STAVEBNÍ s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.