Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu JAROS, spol. s r.o., která sídlí v obci Jamolice a bylo jí přiděleno IČO 49971271.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem JAROS, spol. s r.o. se sídlem v obci Jamolice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí .Jméno | Ing. Pavel Sova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.3.2016 |
Adresa | Nádražní 461/11, 67172 Miroslav |
Jméno | Ing. Jiří Pevný |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.3.2016 |
Adresa | 55, 67134 Želetice |
Jméno | Petr Šumpela |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.10.2014 do 1.3.2016 |
Adresa | 199, 67556 Dukovany |
Jméno | Josef Vejvalka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.10.2014 do 1.3.2016 |
Adresa | Na návsi 1680, 67201 Moravský Krumlov |
Jméno | Radek Otoupal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.10.2014 do 1.3.2016 |
Adresa | 198, 67201 Jamolice |
Jméno | Miloš Smejkal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.10.2014 do 1.3.2016 |
Adresa | 44, 67201 Jamolice |
Jméno | Josef Vejvalka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.3.2006 do 16.10.2014 |
Adresa | 1680, 67201 Moravský Krumlov |
Jméno | Miloš Smejkal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.4.2008 do 16.10.2014 |
Adresa | 44, 67201 Jamolice |
Jméno | Radek Otoupal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.4.2008 do 16.10.2014 |
Adresa | 5, 67201 Jamolice |
Jméno | Jaroslav Smejkal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.1.1994 do 11.4.2008 |
Adresa | 44, 67201 Jamolice |
Jméno | Josef Šumpela |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.1.1994 do 8.3.2006 |
Adresa | 16, 67201 Jamolice |
Jméno | Markéta Smejkalová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.3.2003 do 8.3.2006 |
Adresa | 193, 67201 Jamolice |
Jméno | Josef Černý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.11.1995 do 14.12.2001 |
Adresa | , 67201 Horní Dubňany č.p. 50 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Vejvalka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miloš Smejkal |
Člen statutárního orgánu: | Radek Otoupal |
Výpis dat pro firmu JAROS, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.