Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Jahve CZ s.r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 3 a bylo jí přiděleno IČO 24790818.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Jahve CZ s.r.o. se sídlem v obci Praha 3 byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Tetiana Redkva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | Pod sokolovnou 693/9, 14000 Praha |
Jméno | Ion Malendra |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Telenesti, Kišiněv, V.Leuseni |
Jméno | Svetlana Rudacova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Ungeni, Dečebal 36/44 |
Jméno | Ivan Bilanynets |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Mukačevo, Myru 202/2 |
Jméno | Olena Bura |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Chust, Ukrajinska 98 |
Jméno | Diana Iltso |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Sokyrnica 50 |
Jméno | Tetiana Kovalova |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Chersonská obl., Armjansk |
Jméno | Vasyl Basaraba |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Užhorod, Mynajska 7 |
Jméno | Vladymyr Nemesh |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Uhlja 242 |
Jméno | Rostyslav Hranda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Lvovská obl., Lvov, Rivna 21/15 |
Jméno | Mykola Retiznyk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Roztoky 619 |
Jméno | Iryna Hranda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Lvovská obl., Lvov, Rivna 21/15 |
Jméno | Mariya Yakhnevych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Ivano-Frankovská obl., Olijevo-Korolivka, Haharina 345 |
Jméno | Ivan Isak |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Vynohradovo 28/3 |
Jméno | Marina Mkrtchyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | Šimonova 1103/6, 16300 Praha |
Jméno | Magdalyna Sich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 do 28.11.2016 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Chust, J.Mudroho 11 |
Jméno | Tetiana Redkva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.8.2011 do 24.11.2015 |
Adresa | Pod sokolovnou 693/9, 14000 Praha |
Jméno | Marina Mkrtchyan |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.8.2011 do 24.11.2015 |
Adresa | K větrolamu 249/24, 18100 Praha |
Jméno | Diana Iltso |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2010 do 29.12.2010 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Sokyrnica 50 |
Člen statutárního orgánu: | Mykola Retiznyk |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Iryna Hranda |
Člen statutárního orgánu: | Rostyslav Hranda |
Člen statutárního orgánu: | Mariya Yakhnevych |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Basaraba |
Člen statutárního orgánu: | Vladymyr Nemesh |
Člen statutárního orgánu: | Diana Hordinska |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Isak |
Člen statutárního orgánu: | Olena Bura |
Člen statutárního orgánu: | Tetiana Koval |
Člen statutárního orgánu: | Tetiana Kovalova |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Bilanynets |
Člen statutárního orgánu: | Marina Mkrtchyan |
Člen statutárního orgánu: | Ion Malendra |
Člen statutárního orgánu: | Svetlana Rudacova |
Výpis dat pro firmu Jahve CZ s.r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.