Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu J.R.P.M., s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25795660.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem J.R.P.M., s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Egor Zolotarev |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.12.2022 |
Adresa | V pěšinkách 383/26, 18200 Praha |
Jméno | Alexander Novoselov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.5.2018 do 29.12.2022 |
Adresa | Frunze str 20 - 117 , 620132 Yekaterinburg, Sverdlovská oblast |
Jméno | Haji Aghazada |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.6.2017 do 11.5.2018 |
Adresa | Řešovská 567/28, 18100 Praha |
Jméno | Haji Aghazada |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.6.2017 do 11.5.2018 |
Adresa | Řešovská 567/28, 18100 Praha |
Jméno | Haji Aghazada |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 7.6.2017 |
Adresa | Pod Harfou 943/36, 19000 Praha |
Jméno | Haji Aghazada |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.12.2015 do 7.6.2017 |
Adresa | Pod Harfou 943/36, 19000 Praha |
Jméno | Nijat Sultanov |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.1.2016 do 20.7.2016 |
Adresa | S. Vurgun street 7/32 , Baki city, Sabali area |
Jméno | Nijat Sultanov |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 25.1.2016 do 20.7.2016 |
Adresa | S. Vurgun street 7/32 , Baki city, Sabali area |
Jméno | Zdeněk Filipi |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 16.6.2015 do 23.12.2015 |
Adresa | 55, 53825 Ctětín |
Jméno | Martina Majrichová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 20.2.2015 do 16.6.2015 |
Adresa | Ortenovo náměstí 1487/12, 17000 Praha |
Jméno | Josef Pokluda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.6.2014 do 20.2.2015 |
Adresa | Ke kladivům 1135/8, 16500 Praha 6 |
Jméno | Josef Pokluda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.9.2009 do 6.6.2014 |
Adresa | Ke Kladivům 1135, 16500 Praha 6 |
Jméno | Jiří Mašek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.7.2007 do 24.9.2009 |
Adresa | Nad Šejdrem 132/18, 14200 Praha 4 |
Jméno | Ing. Petr Kobrle |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.9.1999 do 12.7.2007 |
Adresa | Plzeňská 487/140, Praha 5 |
Jméno | Jiří Hájek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.9.1999 do 12.7.2007 |
Adresa | Bělečská 100, Praha 9 |
Jméno | JUDr. Rudolf Břínek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.9.1999 do 27.1.2003 |
Adresa | Biskupský dvůr 1, Praha 1 |
Člen statutárního orgánu: | Alexander Novoselov |
---|
Výpis dat pro firmu J.R.P.M., s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.