Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu itego a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24230031.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ALTRON Business Solutions, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2012. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Tomáš Trachta |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 22.6.2021 |
Adresa | Bílkova 6/8, 11000 Praha |
Jméno | Petr Fichtner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2020 do 22.6.2021 |
Adresa | Bílkova 6/8, 11000 Praha |
Jméno | Petr Schich |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2020 do 22.6.2021 |
Adresa | Mánesova 1722/13, 68001 Boskovice |
Jméno | Lukáš Dostál |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.6.2020 do 22.6.2021 |
Adresa | Sokolovská 145/66, 18600 Praha |
Jméno | Tomáš Trachta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.10.2019 do 18.6.2020 |
Adresa | Bílkova 6/8, 11000 Praha |
Jméno | Zbyněk Juřena |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2016 do 17.10.2019 |
Adresa | Holubí 1241/6, 16500 Praha |
Jméno | Stanislav Stejskal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2016 do 5.6.2018 |
Adresa | Podskalská 378/33, 12800 Praha |
Jméno | Stanislav Stejskal |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2016 do 5.6.2018 |
Adresa | Podskalská 378/33, 12800 Praha |
Jméno | Pavel Šebek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2017 do 14.11.2017 |
Adresa | Kubištova 1099/2, 14000 Praha |
Jméno | Pavel Šebek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.3.2017 do 14.11.2017 |
Adresa | Kubištova 1099/2, 14000 Praha |
Jméno | František Brtna |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2016 do 14.2.2017 |
Adresa | Alšova 1159, 25263 Roztoky |
Jméno | František Brtna |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.9.2016 do 14.2.2017 |
Adresa | Alšova 1159, 25263 Roztoky |
Jméno | Ing. Ondřej Filípek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.11.2014 do 19.9.2016 |
Adresa | Pod Harfou 938/40, 19000 Praha |
Jméno | Pavel Mach |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2015 do 19.9.2016 |
Adresa | 222, 25210 Líšnice |
Jméno | Ing. Zbyněk Juřena |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2015 do 19.9.2016 |
Adresa | Holubí 1241/6, 16500 Praha |
Jméno | Bedřich Satrapa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2015 do 19.9.2016 |
Adresa | Rážova 464/42, 19015 Praha |
Jméno | František Brtna |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.3.2016 do 19.9.2016 |
Adresa | Alšova 1159, 25263 Roztoky |
Jméno | Ing. Ondřej Filípek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.11.2014 do 19.9.2016 |
Adresa | Pod Harfou 938/40, 19000 Praha |
Jméno | Ing. Zbyněk Juřena |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2015 do 19.9.2016 |
Adresa | Holubí 1241/6, 16500 Praha |
Jméno | Pavel Mach |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2015 do 19.9.2016 |
Adresa | 222, 25210 Líšnice |
Jméno | Bedřich Satrapa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 11.8.2015 do 19.9.2016 |
Adresa | Rážova 464/42, 19015 Praha |
Jméno | František Brtna |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.3.2016 do 19.9.2016 |
Adresa | Alšova 1159, 25263 Roztoky |
Jméno | František Brtna |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.10.2012 do 15.3.2016 |
Adresa | Alšova 1159, 25263 Roztoky |
Jméno | Ing. Otakar Školoud |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.10.2012 do 11.8.2015 |
Adresa | Blodkova 353/52, 50006 Hradec Králové |
Jméno | Ing. Miloš Macúch |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.10.2012 do 11.8.2015 |
Adresa | Högerova 1098/11, 15200 Praha |
Jméno | Ing. Zbyněk Juřena |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.11.2014 do 11.8.2015 |
Adresa | Holubí 1241/6, 16500 Praha |
Jméno | Ing. František Mikeš |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.10.2012 do 12.11.2014 |
Adresa | Myslivečkova 1252, 27101 Nové Strašecí |
Jméno | Filip Korbel |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.10.2012 do 12.11.2014 |
Adresa | Na Švihance 1476/1, 12000 Praha 2 |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Dostál |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Petr Fichtner |
Člen statutárního orgánu: | Petr Schich |
Výpis dat pro firmu itego a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.