Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Iskan Corporation s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 08438803.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Iskan Corporation s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2019. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče .Jméno | Štefan Tánczos |
---|---|
Funkce | Jednatel společnosti |
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | Záhradnícka 15921/46A , Bratislava - Ružinov |
Jméno | Šamil Iskandarov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.3.2021 do 18.3.2023 |
Adresa | Korunní 810/104, 10100 Praha |
Jméno | Michaela Korunková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.5.2022 do 18.3.2023 |
Adresa | Pražská 18, 25069 Máslovice |
Jméno | Šamil Iskandarov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.8.2019 do 24.3.2021 |
Adresa | Korunní 979/97, 13000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Šamil Iskandarov |
---|
Výpis dat pro firmu Iskan Corporation s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.