Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu IR.Construction s.r.o., která sídlí v obci Ústí nad Labem a bylo jí přiděleno IČO 25041738.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. se sídlem v obci Ústí nad Labem byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu , Zámečnictví, nástrojářství , Geologické práce , Výkon zeměměřických činností , Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Ing. Radko Vrbík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.11.2023 |
Adresa | Na Valech 421, 40340 Ústí nad Labem |
Jméno | Daniel Přibyl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.11.2023 |
Adresa | Sadová 139/10, 40332 Povrly |
Jméno | Ing. Karel Složil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.11.2023 |
Adresa | Malešická 2855/2, 13000 Praha |
Jméno | Ing. Radko Vrbík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 1.11.2019 do 6.11.2023 |
Adresa | Na Valech 421, 40340 Ústí nad Labem |
Jméno | Daniel Přibyl |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.1.2023 do 6.11.2023 |
Adresa | Sadová 139/10, 40332 Povrly |
Jméno | Ing. Radko Vrbík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.4.2014 do 1.11.2019 |
Adresa | Chlumecká 341, 40339 Chlumec |
Jméno | Ing. Radko Vrbík |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.9.1998 do 30.4.2014 |
Adresa | Chlumecká 341, 40339 Chlumec |
Jméno | Ing. Antonín Šejstal |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.5.2001 do 14.10.2002 |
Adresa | Komenského , Most |
Jméno | Zuzana Pokorná |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.5.2000 do 4.5.2001 |
Adresa | K. H. Borovského 143/6, 43401 Most |
Jméno | Ing. Vladimír Drahorád |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.9.1998 do 29.5.2000 |
Adresa | Josefa Ressla 1799/5, 43401 Most |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radko Vrbík |
---|
Výpis dat pro firmu IR.Construction s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.