Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu INVINIT s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26170591.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem CLEVERLANCE s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | MUDr. Vít Urbanec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.7.2016 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
Jméno | Dobromil Podpěra |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.7.2011 do 12.7.2016 |
Adresa | Podvinný mlýn 73/8, 19000 Praha 9 |
Jméno | Dobromil Podpěra |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.4.2000 do 1.7.2011 |
Adresa | 48, 27375 Třebíz |
Jméno | Jakub Dosoudil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.4.2000 do 4.11.2005 |
Adresa | 30, p.Čerčany |
Jméno | Jan Šeda |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.4.2000 do 31.10.2002 |
Adresa | 465/4, Praha 7-Holešovice |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Dosoudil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Dobromil Podpěra |
Člen statutárního orgánu: | Jan Šeda |
Výpis dat pro firmu INVINIT s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.