Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu InnoCrystal s.r.o., která sídlí v obci Zlatníky-Hodkovice a bylo jí přiděleno IČO 62497821.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem QTH spol. s r.o. se sídlem v obci Zlatníky-Hodkovice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Martin Turínek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.9.2018 do 4.2.2021 |
Adresa | Hrusická 2512/6, 14100 Praha |
Jméno | RNDr. Petr Kotal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.4.2016 do 4.9.2018 |
Adresa | Vrchlického 484/45, 15000 Praha |
Jméno | RNDr. Petr Kotal |
---|---|
Funkce | předseda sboru jednatelů |
Ve funkci | od 21.10.2015 do 27.4.2016 |
Adresa | Vrchlického 484/45, 15000 Praha |
Jméno | David Fojtík |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.8.2014 do 27.4.2016 |
Adresa | Za černým mostem 998/40, 19800 Praha |
Jméno | RNDr. Petr Kotal |
---|---|
Funkce | předseda sboru jednatelů |
Ve funkci | od 19.10.2015 do 21.10.2015 |
Adresa | Vrchlického 484/45, 15000 Praha |
Jméno | RNDr. Petr Kotal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.9.2010 do 19.10.2015 |
Adresa | Vrchlického 484/45, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Vladimír Engelmajer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.8.2014 do 19.10.2015 |
Adresa | V Zátiší 1066, 53012 Pardubice |
Jméno | Ing. Václav Kotal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.9.2010 do 11.6.2014 |
Adresa | Vrchlického 484/45, 15000 Praha |
Jméno | Ing. Václav Kotal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.11.1997 do 20.9.2010 |
Adresa | Belgická 681/5, 12000 Praha |
Jméno | Daniela Kotalová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.11.1997 do 2.9.1998 |
Adresa | Údolní 1499/29, 39002 Tábor |
Jméno | Daniela Česká |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.12.1995 do 25.11.1997 |
Adresa | Laudova 1272/17, 39001 Tábor |
Jméno | JUDr. Bohumír Procházka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.10.1994 do 25.11.1997 |
Adresa | Leskovická 2660, 39003 Tábor |
Jméno | ing. Václav Kotal |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.10.1994 do 22.12.1995 |
Adresa | Kpt. Jaroše 2494, 39003 Tábor |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Turínek |
---|
Výpis dat pro firmu InnoCrystal s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.