Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ingwo s.r.o., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 27773779.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem CONS. Immobiliare s.r.o. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Pavel Halamíček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Bořkova 191, 75654 Zubří |
Jméno | Marian Halamíček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | Bořkova 228, 75654 Zubří |
Jméno | Bc. Kateřina Dostálová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.8.2014 do 30.5.2024 |
Adresa | 879, 73912 Čeladná |
Jméno | Radovan Dostál |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.4.2013 do 30.5.2024 |
Adresa | 879, 73912 Čeladná |
Jméno | PaedDr. Radovan Dostál |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.8.2006 do 24.4.2013 |
Adresa | Českobratrská 1805/32, 70200 Ostrava |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Halamíček Phd. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marian Halamíček |
Výpis dat pro firmu ingwo s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.