Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Ing. Miroslav Veverka,
která sídlí v obci Rakovník a bylo jí přiděleno IČO 11263415.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz)
včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Ing. Miroslav Veverka je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
se sídlem v obci Rakovník.
Podniká
od roku 1992
Společnost podniká v oboru
Projektová činnost ve výstavbě
,
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
.
Obory činností Ing. Miroslav Veverka IČO: 11263415
Živnosti dle Živnostenského rejstříku
Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti
živnost vázaná
Stav
aktivní
Vznik oprávnění
1. 1. 1993
Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
Velkoobchod a maloobchod
Projektování elektrických zařízení
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Živnost č. 2 Poskytování software /prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku/
Druh živnosti
živnost volná
Stav
zaniklá
Vznik oprávnění
30. 7. 1992
Zánik oprávnění
30. 6. 2008
Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Druh živnosti
živnost volná
Stav
zaniklá
Vznik oprávnění
29. 7. 1992
Zánik oprávnění
30. 6. 2008
Živnost č. 4 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
Druh živnosti
živnost vázaná
Stav
zaniklá
Vznik oprávnění
30. 7. 1992
Zánik oprávnění
5. 4. 2007
Živnost č. 5 Topenářství
Druh živnosti
živnost řemeslná
Stav
zaniklá
Vznik oprávnění
30. 7. 1992
Zánik oprávnění
5. 4. 2007
Živnost č. 6 Výroba instalace a opravy větrání
Druh živnosti
živnost volná
Stav
zaniklá
Vznik oprávnění
30. 7. 1992
Zánik oprávnění
24. 9. 2005
Živnost č. 7 Montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
Druh živnosti
živnost vázaná
Stav
zaniklá
Vznik oprávnění
1. 1. 1993
Zánik oprávnění
8. 12. 2004
Živnost č. 8 Projektování elektrických zařízení.
Druh živnosti
živnost vázaná
Stav
zaniklá
Vznik oprávnění
1. 1. 1993
Zánik oprávnění
12. 7. 2000
Živnost č. 9 Montáž a opravy měřící a regulační techniky.
Druh živnosti
živnost vázaná
Stav
zaniklá
Vznik oprávnění
30. 7. 1992
Zánik oprávnění
12. 2. 1997
Živnost č. 10 Revize elektrických zařízení.
Druh živnosti
živnost vázaná
Stav
zaniklá
Vznik oprávnění
1. 1. 1993
Zánik oprávnění
31. 1. 1996
Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti informačních technologií
Architektonické činnosti
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Právní upozornění a zdroj dat
Výpis dat pro firmu Ing. Miroslav Veverka obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.