Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu hurysan s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 19723946.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem hurysan s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2023. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Marcin Adam Jankowski |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | Półwiejska 17/26 , Poznań |
Jméno | Dariusz Henryk Sobolewski |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.12.2023 do 21.2.2024 |
Adresa | ul. Topolowa 10 , Lębork |
Jméno | Stanislav Cuber |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.12.2023 do 21.12.2023 |
Adresa | Evžena Rošického 1076/10, 72100 Ostrava |
Jméno | Adéla Kutílková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.9.2023 do 11.12.2023 |
Adresa | Kutilova 3063/4, 14300 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Marcin Adam Jankowski |
---|
Výpis dat pro firmu hurysan s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.