Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Hotel Hluboký dvůr, s.r.o., která sídlí v obci Hlubočky a bylo jí přiděleno IČO 25394967.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TOMA Olomouc, a.s. se sídlem v obci Hlubočky byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Zámečnictví, nástrojářství , Truhlářství, podlahářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jméno | Ing. Antonín Tomeček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.3.2023 |
Adresa | 83, 78356 Doloplazy |
Jméno | Ing. Antonín Tomeček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 5.8.2020 do 28.3.2023 |
Adresa | 83, 78356 Doloplazy |
Jméno | Pavel Šamšula |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 16.8.2021 do 28.3.2023 |
Adresa | Václavská 1578/7, 66451 Šlapanice |
Jméno | Pavel Šamšula |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 13.12.2016 do 16.8.2021 |
Adresa | Václavská 1578/7, 66451 Šlapanice |
Jméno | Ing. Antonín Tomeček |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.11.2016 do 5.8.2020 |
Adresa | 83, 78356 Doloplazy |
Jméno | Ing. Karel Tomeček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 21.11.2016 do 13.12.2016 |
Adresa | 83, 78356 Doloplazy |
Jméno | Václav Tomeček |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.11.2016 do 13.12.2016 |
Adresa | 336, 78356 Doloplazy |
Jméno | Václav Tomeček |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.11.2016 do 13.12.2016 |
Adresa | 336, 78356 Doloplazy |
Jméno | Ing. Karel Tomeček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 21.11.2016 do 13.12.2016 |
Adresa | 83, 78356 Doloplazy |
Jméno | Ing. Karel Tomeček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.3.2010 do 21.11.2016 |
Adresa | 83, 78356 Doloplazy |
Jméno | Ing. Antonín Tomeček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.3.2010 do 21.11.2016 |
Adresa | 83, Doloplazy |
Jméno | Václav Tomeček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.3.2010 do 21.11.2016 |
Adresa | 336, Doloplazy |
Jméno | Ing. Václav Tomeček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.5.1998 do 1.3.2010 |
Adresa | , Doloplazy č. 83 |
Jméno | Václav Tomeček |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 1.5.1998 do 1.3.2010 |
Adresa | , Doloplazy č. 336 |
Jméno | Ing. Antonín Tomeček |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 1.5.1998 do 1.3.2010 |
Adresa | , Doloplazy č. 83 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Šamšula |
---|
Výpis dat pro firmu Hotel Hluboký dvůr, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.