Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HOLISTIC DENTAL AND PHYSIO CENTRE s.r.o., která sídlí v obci Praha 10 a bylo jí přiděleno IČO 04986300.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem HOLISTIC DENTAL AND PHYSIO CENTRE s.r.o. se sídlem v obci Praha 10 byla založena v roce 2016. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Galyna Kovalchuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.1.2024 |
Adresa | Svornosti 1250/6, 15000 Praha |
Jméno | Maryana Kovalchuk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Krejčova 1369/8, 15000 Praha 5 |
Jméno | Maryana Kovalchuk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.5.2022 do 17.7.2024 |
Adresa | Na pomezí 1333/32, 15000 Praha |
Jméno | Mykola Bats |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 7.10.2020 do 11.1.2024 |
Adresa | Na pomezí 1333/32, 15000 Praha |
Jméno | Marjana Bohdanivna Kovalčuková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.5.2022 do 23.5.2022 |
Adresa | náměstí 14. října 1381/4, 15000 Praha |
Jméno | Maryana Kovalchuk |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.5.2019 do 3.5.2022 |
Adresa | Svornosti 1250/6, 15000 Praha |
Jméno | Mykola Bats |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.8.2020 do 7.10.2020 |
Adresa | U studánky 332/32, 17000 Praha |
Jméno | Mykola Bac |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.7.2020 do 18.8.2020 |
Adresa | U studánky 332/32, 17000 Praha |
Jméno | Mykola Bats |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 18.7.2020 do 23.7.2020 |
Adresa | U studánky 332/32, 17000 Praha |
Jméno | Mykola Bats |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.7.2020 do 18.7.2020 |
Adresa | U průhonu 1338/38, 17000 Praha |
Jméno | Mykola Bats |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 3.5.2019 do 3.7.2020 |
Adresa | U studánky 332/32, 17000 Praha |
Jméno | MUDr. Mária Munclingerová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.4.2016 do 3.5.2019 |
Adresa | Ve Smečkách 1326/11, 11000 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Maryana Kovalchuk |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Galyna Kovalchuk |
Výpis dat pro firmu HOLISTIC DENTAL AND PHYSIO CENTRE s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.