Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HOKS s.r.o., která sídlí v obci Brodek u Prostějova a bylo jí přiděleno IČO 47917083.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Obecní podnik služeb, spol. s r.o. se sídlem v obci Brodek u Prostějova byla založena v roce 1993. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí .Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: -zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, -nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -zprostředkování obchodu a služeb, -velkoobchod a maloobchod, -skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě | 26.11.2021 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 26.11.2021 |
hostinská činnost | 26.11.2021 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 26.11.2021 |
projektová činnost ve výstavbě | 26.11.2021 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 26.11.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.9.2014 - 26.11.2021 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 19.9.2014 - 26.11.2021 |
Provozování cestovní agentury | 8.7.2005 - 19.9.2014 |
Přípravné práce pro stavby | 8.7.2005 - 19.9.2014 |
Silniční motorová doprava nákladní | 14.2.2001 - 19.9.2014 |
Silniční motorová doprava osobní | 14.2.2001 - 19.9.2014 |
Výroba betonových výrobků | 14.2.2001 - 19.9.2014 |
Podnikání v oblasti nakládání s odpady | 9.4.1996 - 19.9.2014 |
Kácení porostů | 9.4.1996 - 19.9.2014 |
Silniční motorová doprava | 8.4.1993 - 14.2.2001 |
Provádění průmyslových staveb | 8.4.1993 - 14.2.2001 |
Provádění inženýrských staveb | 8.4.1993 - 14.2.2001 |
Provádění bytových a občanských staveb | 8.4.1993 - 14.2.2001 |
Obchodní a zprostředkovatelská činnost | 8.4.1993 - 19.9.2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav | přerušená |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1993 |
Přerušeno od | 1. 11. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav | přerušená |
Vznik oprávnění | 12. 3. 1993 |
Přerušeno od | 1. 11. 2017 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 12. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 27. 9. 1999 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 17. 10. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 1. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 18. 4. 1996 |
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků |
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Architektonické činnosti |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |
Výpis dat pro firmu HOKS s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.