Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Hintertux Holiday a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28169476.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TETON INVESTMENT a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Mgr. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2018 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Jaroslava Pohůnková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2018 |
Adresa | Na výšině 1487/9, 14300 Praha |
Jméno | Ing Petr Jůza |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.5.2018 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Petr Jůza |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 12.6.2015 do 10.5.2018 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Ing. Václav Regner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.7.2015 do 10.5.2018 |
Adresa | Zengrova 1913/15, 16000 Praha |
Jméno | Hana Regner |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 16.7.2015 do 10.5.2018 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha |
Jméno | Hana Regner |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 12.6.2015 do 16.7.2015 |
Adresa | Liborova 462/11, 16900 Praha 6 |
Jméno | Ing. Václav Regner |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 12.6.2015 do 15.7.2015 |
Adresa | Zengrova 1913/15, 16000 Praha 6 |
Jméno | MUDr. Marcel Hasch |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 15.10.2007 do 12.6.2015 |
Adresa | 138, 33152 Nekmíř |
Jméno | Hana Krátká |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 7.4.2008 do 12.6.2015 |
Adresa | Tiché údolí 1672, 25263 Roztoky |
Jméno | Luděk Štrauch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 2.7.2008 do 12.6.2015 |
Adresa | Plachého 951/31, 30100 Plzeň |
Jméno | Mgr. Viktor Vanžura |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 15.10.2007 do 2.7.2008 |
Adresa | Plaská 1345/53, 32300 Plzeň |
Jméno | Hana Kratká |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 15.10.2007 do 7.4.2008 |
Adresa | Tiché Údolí 1972, 25263 Roztoky |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslava Pohůnková |
---|
Výpis dat pro firmu Hintertux Holiday a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.