Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Heidelberg CZ & SK s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 40765580.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Berthold & Stempel spol. s r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení .Jméno | Ing. Martin Prouza |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.7.2018 |
Adresa | Karla Kryla 2924/6, 15500 Praha |
Jméno | Christian Hauser |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.12.2015 |
Adresa | Siccardsburggasse 72/2/6 , 1100 Vídeň |
Jméno | Ing. Martin Prouza |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.12.2015 do 18.7.2018 |
Adresa | Kakosova 978/4, 15500 Praha |
Jméno | Ing. Martin Prouza |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.7.2010 do 10.12.2015 |
Adresa | Kakosova 978/4, 15500 Praha 5 |
Jméno | Mag. Franz Schöny |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.7.2010 do 3.12.2015 |
Adresa | , 2392 Sulz im Wienerwald, Haupstraße 274 |
Jméno | Mag. Franz Schöny |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.7.2010 do 3.12.2015 |
Adresa | , 2392 Sulz im Wienerwald, Haupstraße 274 |
Jméno | Mag. Franz Schöny |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.6.2010 do 14.7.2010 |
Adresa | , 2392 Sulz im Wienerwald, Haupstraße 274 |
Jméno | Tomáš Hejzlar |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.7.2001 do 21.6.2010 |
Adresa | Pod Višňovkou 1605, 25228 Černošice |
Jméno | Tomáš Hejzlar |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.8.2000 do 30.7.2001 |
Adresa | U stanice 3, 16000 Praha 6 |
Jméno | Mgr. Josef Moser nar.9.3.1960 |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.10.1996 do 14.5.2001 |
Adresa | Jeremenkova 54, Praha 4 |
Jméno | Ing. Pavel Pop |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.1994 do 19.12.1996 |
Adresa | Kurkova 2, Praha 8 |
Jméno | Günter Bretschneider |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.1994 do 10.10.1996 |
Adresa | Truhlářská 25, Praha 1 |
Jméno | Günter Bretschneider |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.1994 do 10.6.1994 |
Adresa | Truhlářská 25, Praha 1 |
Jméno | Günter Bretschneider |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.8.1991 do 10.6.1994 |
Adresa | , Videň, Per-Albin-Hans-sonatrasse 83/2 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Prouza |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Christian Hauser |
Výpis dat pro firmu Heidelberg CZ & SK s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.