Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu H2O Asset s.r.o., která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 47469731.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem PIIS s.r.o. se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Kamil Janoušek |
---|---|
Funkce | Jednatel B |
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | Klášterní 601, 53821 Slatiňany |
Jméno | Ing. Libor Vlasák MBA |
---|---|
Funkce | Jednatel A |
Ve funkci | od 25.3.2021 |
Adresa | Šachovská 242/3, 19016 Praha |
Jméno | Ing. Radim Ždímal |
---|---|
Funkce | Jednatel C |
Ve funkci | od 19.5.2022 do 6.2.2023 |
Adresa | K Besedě 1096, 53006 Pardubice |
Jméno | Ing. Libor Vlasák MBA |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2014 do 25.3.2021 |
Adresa | Šachovská 242/3, 19016 Praha |
Jméno | Ing. Michal Drábek MBA |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2014 do 1.6.2018 |
Adresa | Kpt. Bartoše 409, 53009 Pardubice |
Jméno | Ing. Michal Drábek MBA |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 19.2.2014 do 1.6.2018 |
Adresa | Kpt. Bartoše 409, 53009 Pardubice |
Jméno | Ing. Michal Drábek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.2.2014 do 19.2.2014 |
Adresa | Kpt. Bartoše 409, 53009 Pardubice |
Jméno | Ing. Libor Vlasák |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.2.2014 do 19.2.2014 |
Adresa | Šachovská 242/3, 19016 Praha 9 |
Jméno | Ing. Libor Vlasák |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.8.2006 do 10.2.2014 |
Adresa | Bratranců Veverkových 355, 53002 Pardubice |
Jméno | Ing. Michal Drábek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.8.2006 do 10.2.2014 |
Adresa | Kpt.Bartoše 409, 53009 Pardubice |
Jméno | Ing. Michal Drábek |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.11.2003 do 4.8.2006 |
Adresa | V Zátiší 1072, 53012 Pardubice |
Jméno | Ing. Libor Vlasák |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.11.2003 do 4.8.2006 |
Adresa | Školní 781, 53002 Pardubice |
Jméno | Ing. Libor Vlasák |
---|---|
Funkce | jednatel společnosti |
Ve funkci | od 13.10.1993 do 21.11.2003 |
Adresa | Školní 781, 53006 Pardubice |
Jméno | Ing. Michal Drábek |
---|---|
Funkce | jednatel společnosti |
Ve funkci | od 12.4.2000 do 21.11.2003 |
Adresa | V Zátiší 1072, 53012 Pardubice |
Jméno | Radek Lubas |
---|---|
Funkce | jednatel společnoti |
Ve funkci | od 12.4.2000 do 10.6.2003 |
Adresa | Bartoňova 1024, 53012 Pardubice |
Jméno | Radek Lubas |
---|---|
Funkce | jednatel společnoti |
Ve funkci | od 13.10.1993 do 12.4.2000 |
Adresa | E. Košťála 970, 53012 Pardubice |
Jméno | ing. Michal Drábek |
---|---|
Funkce | jednatel společnosti |
Ve funkci | od 13.10.1993 do 12.4.2000 |
Adresa | Erno Košťála 970, 53012 Pardubice |
Jméno | Ing. Libor Vlasák |
---|---|
Funkce | společník - jednatel |
Ve funkci | od 29.9.1992 do 13.10.1993 |
Adresa | Školní 781, 53006 Pardubice |
Jméno | Radek Lubas |
---|---|
Funkce | společník - jednatel |
Ve funkci | od 29.9.1992 do 13.10.1993 |
Adresa | E.Košťála 970, 53012 Pardubice |
Jméno | Ing. Michal Drábek |
---|---|
Funkce | společník - jednatel |
Ve funkci | od 29.9.1992 do 13.10.1993 |
Adresa | E. Košťála 970, 53012 Pardubice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Libor Vlasák MBA |
---|
Výpis dat pro firmu H2O Asset s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.