Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu H. O. P. akciová společnost, která sídlí v obci Písek a bylo jí přiděleno IČO 40755754.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem H. O. P. akciová společnost se sídlem v obci Písek byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 31. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 426 | |
IČO: | 40755754 | |
Obchodní firma: | H. O. P. akciová společnost | |
Právní forma: | Akciová společnost | 31.12.1991 |
Datum vzniku: | 31.12.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 9.7.2014 - 14.10.2016 | |
3. Franz Ruhs Rosenweg 20, 5068 Odenthal - Blecher | 28.7.1993 - 23.9.1994 | |
3. Franz Ruhs Rosenveg 20, 5068 Odenthal-Blecher | 14.6.1993 - 28.7.1993 | |
Výše základního jmění společnosti činí l,OOO.OOO,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských. Splacení kapitálu bylo prokázáno. | 14.6.1993 - 23.9.1994 | |
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: základní jmění společnosti je rozděleno na l50 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu l.OOO Kč a na 85 akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10.000 Kč. | 14.6.1993 - 23.9.1994 | |
Členové dozorčí rady: l. Roman Pravda Husovo náměstí č.24/2, Písek, PSČ 39701 | 14.6.1993 - 23.9.1994 | |
2. Tony Bromovsky 30 Rossetti Mansions, London S.W.3 | 14.6.1993 - 23.9.1994 | |
Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předse- da představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně l člen představenstva. | 14.6.1993 - 28.4.1997 | |
Akciová společnost byla založena jednorázově na základě zakladatelské smlouvy, kterou uzavřeli zakladatelé, pánové Ing. Jiří Bromovský a Václav Šůs dne 24.10.1991. Současně schválili orgány společnosti a schválili stanovy a.s. Zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy. | 31.12.1991 | |
Společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda představenstva v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. Základní kapitál společnosti činí 150.000,- Kčs, slovy jednostopadesáttisíc korun čsl. Splacení třiceti procent kapitálu bylo prokázáno. Základní kapitál je rozdělen na 150 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kčs, znějící na jméno. | 31.12.1991 - 14.6.1993 |
IČO: | 40755754 |
---|---|
Obchodní firma: | H. O. P. akciová společnost |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 24. 10. 1991 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
IČO: | 40755754 |
---|---|
Firma: | H. O. P. akciová společnost |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Písek |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 10. 1991 |
Výpis dat pro firmu H. O. P. akciová společnost obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.