Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GURKO CZ s.r.o., v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 03569161.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem GURKO CZ s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Petr Ondráček |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.6.2021 |
Adresa | 50, 59101 Škrdlovice |
Jméno | Radim Tomek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.3.2015 do 15.7.2020 |
Adresa | Ve Smečkách 585/2, 11000 Praha |
Jméno | Radim Tomek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.11.2014 do 13.3.2015 |
Adresa | Makovského 1598/28, 59101 Žďár nad Sázavou |
Člen statutárního orgánu: | Petr Ondráček |
---|
Výpis dat pro firmu GURKO CZ s.r.o., v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.