Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GTS Czech s.r.o.., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26157756.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem LÜNING LADENBAU CZ, s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Michal Sališ |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.9.2023 |
Adresa | L. Novomeského 1350/112 , 90501 Senica - Sotina |
Jméno | Mgr. Ondrej Dostál |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 23.7.2020 do 26.9.2023 |
Adresa | U Demartinky 2561/1a, 15000 Praha |
Jméno | Ing. František Kalivoda |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.9.2003 do 23.7.2020 |
Adresa | Laudova 1001/27, 16300 Praha 6 |
Jméno | Jaroslav Krejčí |
---|---|
Funkce | jednatel: |
Ve funkci | od 23.2.2000 do 11.9.2003 |
Adresa | Petrovice 70, 39601 Humpolec |
Člen statutárního orgánu: | Ondrej Dostál |
---|
Výpis dat pro firmu GTS Czech s.r.o.. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.