Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GRIPPER, s.r.o. - v likvidaci, která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 26217155.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem GRIPPER, s.r.o. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2000.Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 6. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37323 | |
IČO: | 26217155 | |
Obchodní firma: | GRIPPER, s.r.o. - v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.6.2000 |
Datum vzniku: | 20.6.2000 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20.5.2024, č.j. 61 Cm 80/2024-19, byl odvolán stávající likvidátor a byl jmenován nový likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 22.6.2024. | 18.7.2024 | |
Soudní exekutor JUDr. Jitka Studená, Exekutorský úřad Přerov, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Blansku, č.j. 1NcE 1260/2003 ze dne 3.12.2003 ve věci povinného Ferdinand Vrábel, nar. 20.10.1963 rozhodl o skončení exekuce, neboť pohledávka byla vymožena. | 2.7.2007 - 2.7.2007 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23.3.2005 č.j. 18 Cm 171/2004-11, které nabylo právní moci dne 11.5.2005 byla společnost GRIPPER, s.r.o., Brno, Koperníkova 3, 615 00, IČ 26217155 zrušena s likvidací a ustanoven jí likvidátor. | 11.5.2005 | |
Usnesením Okresního soudu v Blansku ze dne 3.12.2003 č.j. 1 NcE 1260/2003, které nabylo právní moci dne 13.5.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému Ferdinadu Vrábelovi r.č. 631020/0930, Lelekovice 259 k uspokojení pohledávky oprávněného ELEKTROCENTRUM TRADING, spol. s r.o. IČ 45196621. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Jitka Studená Exekutorský úřad Přerov, Přerov, ul. Palackého 46. | 13.5.2004 - 2.7.2007 | |
Usnesením Okresního soudu Brno venkov ze dne 17.10.2002 č.j. 15 Nc 7530/2002, které nabylo právní moci dne 25.7.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému Ferdinandu Vrábelovi r.č. 631020/0930, Lelekovice 259 k uspokojení pohledávky oprávněného TALEMA ELEKTRONIC, spol. s r.o. IČ 61171883. Soudním exekutorem byl pověřen: Mgr. Martin Tunkl Exekutorský úřad Plzeň město, Plzeň,Lindauerova 6. | 25.7.2003 - 16.1.2024 | |
Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 15.4.2003 č.j. 69 Nc 1341/2003, které nabylo právní moci dne 18.7.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému GRIPPER, s.r.o., Brno, Koperníkova 3, 615 00 IČ 26217155. Soudním exekutorem byl pověřen: Mgr. Jaroslav Homola Exekutorský úřad Brno-město, Brno, Husova 8a | 18.7.2003 |
IČO: | 26217155 |
---|---|
Firma: | GRIPPER, s.r.o. - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 6. 2000 |
Výpis dat pro firmu GRIPPER, s.r.o. - v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.