Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Green Gas DPB, a.s., která sídlí v obci Paskov a bylo jí přiděleno IČO 00494356.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Důlní průzkum a bezpečnost Paskov, akciová společnost ( zkr.: DPB, a.s. ) se sídlem v obci Paskov byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Opravy silničních vozidel , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Projektová činnost ve výstavbě , Výkon zeměměřických činností , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství , Geologické práce .Jméno | Ing. Pavel Sládek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 1.10.2023 |
Adresa | 90, 74401 Bordovice |
Jméno | Laurent Barrieux |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.5.2021 |
Adresa | 2 Chemin de Ceyreste , Cassis |
Jméno | Ing. Jiří Koníček |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.8.2023 |
Adresa | 472, 73901 Baška |
Jméno | Ing. Petr Přívozník |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 4.5.2021 |
Adresa | Vaňkova 351/22, 72400 Ostrava |
Jméno | Ing. Zdeněk Podlipný MBA |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.11.2022 do 30.9.2023 |
Adresa | Nábřeží 1129, 73944 Brušperk |
Jméno | Ing. Jiří Koníček |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 26.6.2019 do 7.8.2023 |
Adresa | 472, 73901 Baška |
Jméno | Ing. Vít Vládík Ph.D. |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 4.5.2021 do 28.7.2022 |
Adresa | Pavlouskova 4441/6, 70800 Ostrava |
Jméno | Ing. Vít Vládík Ph.D. |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.7.2019 do 4.5.2021 |
Adresa | Pavlouskova 4441/6, 70800 Ostrava |
Jméno | Laurent Barrieux |
---|---|
Funkce | Předseda představenstva |
Ve funkci | od 2.3.2018 do 4.5.2021 |
Adresa | 6 Traverse des Migauds - Domaine de la Griveliere , Marseille |
Jméno | Ing. Vít Vládík Ph.D. |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 4.5.2021 do 4.5.2021 |
Adresa | Pavlouskova 4441/6, 70800 Ostrava |
Jméno | Ing. Vít Vládík Ph.D. |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 2.3.2018 do 2.7.2019 |
Adresa | Pavlouskova 4441/6, 70800 Ostrava |
Jméno | Ing. Jaroslav Kulhánek |
---|---|
Funkce | Místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 2.3.2018 do 26.6.2019 |
Adresa | Komenského 1050, 76312 Vizovice |
Jméno | Ing. Vít Vládík Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.3.2017 do 2.3.2018 |
Adresa | Pavlouskova 4441/6, 70800 Ostrava |
Jméno | Ing. Jaroslav Kulhánek |
---|---|
Funkce | Člen představenstva |
Ve funkci | od 1.3.2018 do 2.3.2018 |
Adresa | Komenského 1050, 76312 Vizovice |
Jméno | Laurent Barrieux |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 10.4.2017 do 2.3.2018 |
Adresa | 6 Traverse des Migauds - Domaine de la Griveliere , Marseille |
Jméno | Ing. Antonín Kunz Ph.D. |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.4.2017 do 1.3.2018 |
Adresa | Pod Haškovcem 1560, 74258 Příbor |
Jméno | Laurent Barrieux |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 17.3.2017 do 10.4.2017 |
Adresa | 6 Traverse des Migauds - Domaine de la Griveliere , Marseille 11E |
Jméno | Ing. Antonín Kunz Ph.D. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 4.1.2017 do 10.4.2017 |
Adresa | Pod Haškovcem 1560, 74258 Příbor |
Jméno | Rainer Bigge |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2015 do 17.3.2017 |
Adresa | Mommenpesch 47 , Krefeld |
Jméno | Mgr. Vladimír Kabuďa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 4.1.2017 do 17.3.2017 |
Adresa | 888, 73941 Palkovice |
Jméno | Ing. Antonín Kunz Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.3.2014 do 4.1.2017 |
Adresa | Pod Haškovcem 1560, 74258 Příbor |
Jméno | Mgr. Vladimír Kabuďa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.3.2014 do 4.1.2017 |
Adresa | 888, 73941 Palkovice |
Jméno | Michiel Tijmensen |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2015 do 9.11.2016 |
Adresa | Wevelaan 50 , Utrecht |
Jméno | Joost Knoll |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 20.1.2014 do 23.7.2015 |
Adresa | Lorentzplein 5 , Haarlem |
Jméno | René Marcel Pit |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 20.1.2014 do 23.7.2015 |
Adresa | , 6631 KE Horssen, Zelksestraat 4 |
Jméno | Vladimír Kabuďa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.1.2014 do 13.3.2014 |
Adresa | 888, 73941 Palkovice |
Jméno | Antonín Kunz |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 20.1.2014 do 13.3.2014 |
Adresa | Pod Haškovcem 1560, 74258 Příbor |
Jméno | Ing. Antonín Kunz Ph.D. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2012 do 20.1.2014 |
Adresa | Pod Haškovcem 1560, 74258 Příbor |
Jméno | Joost Knoll |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 23.7.2013 do 20.1.2014 |
Adresa | Lorentzplein 5 , Haarlem |
Jméno | René Marcel Pit |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.8.2012 do 20.1.2014 |
Adresa | , 6631 KE Horssen, Zelksestraat 4 |
Jméno | Joost Knoll |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 10.1.2013 do 23.7.2013 |
Adresa | , Oostvoorne, Nieuweweg 2, PSČ 3233BK |
Jméno | Joost Knoll |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2012 do 10.1.2013 |
Adresa | , Oostvoorne, Nieuweweg 2, PSČ 3233BK |
Jméno | Maria Anna Augusta Andringa |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 18.4.2012 do 6.8.2012 |
Adresa | , Amsterdam, Amstelkade 222, PSČ 1078 AD |
Jméno | Ing. Antonín Kunz Ph.D. |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 29.8.2011 do 18.4.2012 |
Adresa | Pod Haškovcem 1560, 74258 Příbor |
Jméno | Joost Knoll |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 7.3.2012 do 18.4.2012 |
Adresa | , Oostvoorne, Nieuweweg 2, PSČ 3233BK |
Jméno | Cornelia Maria Pieternella Mennen-Vermeule |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.2.2011 do 18.4.2012 |
Adresa | 2511 CP´ s-Hertogenbosch , Willem van Oranjelaan 31 |
Jméno | Christiaan Michiel Norval |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2008 do 7.3.2012 |
Adresa | Neville Ave , New Malden |
Jméno | Ing. Antonín Kunz |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.4.2009 do 29.8.2011 |
Adresa | Npor. Loma 1386, 74258 Příbor |
Jméno | Robert Shekleton |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.6.2010 do 25.2.2011 |
Adresa | Eye, Suffolk IP23 7NX , Cranley Mill, Cranley Green |
Jméno | Patrick Walter Krähenbühl |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 5.12.2008 do 14.6.2010 |
Adresa | , Amstelveen, Amsterdamseweg 227, 1182GX |
Jméno | Ing. Jana Klečková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 6.4.2009 do 29.10.2009 |
Adresa | Tlapákova 1196/14, 70030 Ostrava |
Jméno | Ing. Zdeněk Vavrušák |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2008 do 6.4.2009 |
Adresa | Sokola Tůmy 1536, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Jméno | Philippe Jean Henri Monier |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 14.2.2008 do 5.12.2008 |
Adresa | Woodman Mews , TW9 4AP Richmond |
Jméno | Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 6.10.2006 do 14.2.2008 |
Adresa | Na Marsu 1125, 25228 Černošice |
Jméno | Ing. Martin Vojta |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 6.10.2006 do 14.2.2008 |
Adresa | Na Výsluní 181, 25701 Postupice |
Jméno | Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2006 do 6.10.2006 |
Adresa | Na Marsu 1125, 25228 Černošice |
Jméno | Ing. Martin Vojta |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 27.9.2006 do 6.10.2006 |
Adresa | Na Výsluní 181, 25701 Postupice |
Jméno | Ing. Zdeněk Vavrušák |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2005 do 27.9.2006 |
Adresa | Sokola Tůmy 1536, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Jméno | Ing. Zdeněk Carbol |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2005 do 27.9.2006 |
Adresa | Malé náměstí 99, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Ing. Daniel Křenek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 19.7.2005 do 27.9.2006 |
Adresa | Nad Rybníkem 2996, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Ing. Zdeněk Vavrušák |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 31.3.2004 do 19.7.2005 |
Adresa | ul. Sokola Tůmy , Frýdlant nad Ostravicí |
Jméno | Ing. Georges Takla, CSc. |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 9.11.2002 do 19.7.2005 |
Adresa | Sv. Čecha , Havířov-Město |
Jméno | Ing. Daniel Křenek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.11.2002 do 19.7.2005 |
Adresa | Nad Rybníkem 2996, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Ing. Zdeněk Vavrušák |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 9.11.2002 do 31.3.2004 |
Adresa | Sokolská , Ostrava 1 |
Jméno | Ing. Daniel Křenek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 21.6.2001 do 9.11.2002 |
Adresa | Nad Rybníkem 2996, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Ing. Zdeněk Vavrušák |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 21.12.1999 do 9.11.2002 |
Adresa | Medová 55/11, 71100 Ostrava |
Jméno | Ing. Georges Takla, CSc. |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 21.12.1999 do 9.11.2002 |
Adresa | 2008, 73601 Havířov |
Jméno | Ing. Daniel Křenek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 10.6.1999 do 21.6.2001 |
Adresa | Třanovského 392, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Ing. Zdeněk Vavrušák |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 21.12.1999 do 21.12.1999 |
Adresa | Sokolská , Ostrava 1 |
Jméno | Ing. Zdeněk Vavrušák |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 25.3.1997 do 21.12.1999 |
Adresa | Sokolská , Ostrava 1 |
Jméno | Ing. Georges Takla, CSc. |
---|---|
Funkce | místopředseda představenstva |
Ve funkci | od 25.3.1997 do 21.12.1999 |
Adresa | 2008, 73601 Havířov |
Jméno | Ing. Pavel Mojžíšek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 16.7.1996 do 10.6.1999 |
Adresa | Přemyslovců , Ostrava 9 |
Jméno | Ing. Zdeněk Vavrušák |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 28.6.1991 do 25.3.1997 |
Adresa | Osvoboditelů , Ostrava 1 |
Jméno | Ing. Georges Takla, CSc. |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.6.1991 do 25.3.1997 |
Adresa | 2008, 73601 Havířov |
Jméno | Ing. Daniel Křenek |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.6.1991 do 16.7.1996 |
Adresa | Třanovského 392, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Ing. Zdeněk Carbol |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 28.6.1991 do 16.7.1996 |
Adresa | Malé náměstí 99, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Ing. Vladimír Votava |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 28.6.1991 do 2.2.1996 |
Adresa | 526, 73801 Frýdek-Místek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Přívozník |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Sládek |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Koníček |
Člen statutárního orgánu: | Laurent José Barrieux |
Výpis dat pro firmu Green Gas DPB, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.