Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Gradatus s.r.o., která sídlí v obci Praha 9 a bylo jí přiděleno IČO 28368916.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Gradatus s.r.o. se sídlem v obci Praha 9 byla založena v roce 2008. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Irina Trigubovich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.10.2021 |
Adresa | Sněženková 3075/14, 10600 Praha |
Jméno | Alexander Trigubovich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.1.2023 |
Adresa | Sněženková 3075/14, 10600 Praha |
Jméno | Alexander Startsev |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.2.2017 do 29.8.2023 |
Adresa | Horolezecká 861/2, 10200 Praha |
Jméno | Alexander Trigubovich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.3.2016 do 17.1.2023 |
Adresa | Horolezecká 861/2, 10200 Praha |
Jméno | Irina Trigubovich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.6.2021 do 16.10.2021 |
Adresa | Horolezecká 861/2, 10200 Praha |
Jméno | Olga Startseva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.5.2021 do 1.6.2021 |
Adresa | Na Mlejnku 11/4, 14700 Praha |
Jméno | Olga Startseva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.2.2017 do 26.5.2021 |
Adresa | Horolezecká 861/2, 10200 Praha |
Jméno | Olga Startseva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.12.2015 do 2.2.2017 |
Adresa | Na Vlasačce 66/4, 10400 Praha |
Jméno | Alexander Startsev |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.12.2015 do 2.2.2017 |
Adresa | Na Vlasačce 66/4, 10400 Praha |
Jméno | Alexander Trigubovich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.12.2015 do 3.3.2016 |
Adresa | Frýdecká 441, 19900 Praha |
Jméno | Alexander Trigubovich |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2012 do 1.12.2015 |
Adresa | , Sankt-Peterburg, Sikejrosa ul. 19-2-33 |
Jméno | Alexander Startsev |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.3.2008 do 1.12.2015 |
Adresa | Na Vlasačce 66/4, 10400 Praha |
Jméno | Olga Startseva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.3.2008 do 1.12.2015 |
Adresa | Na Vlasačce 66/4, 10400 Praha |
Člen statutárního orgánu: | Irina Trigubovich |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alexander Trigubovich |
Výpis dat pro firmu Gradatus s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.