Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Golf Beřovice s.r.o., která sídlí v obci Beřovice a bylo jí přiděleno IČO 47548584.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem HÖSL KOMFORT Beřovice s.r.o. se sídlem v obci Beřovice byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti golfu , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ing. Ladislav Tyle |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 21.8.2014 |
Adresa | 26, 27371 Beřovice |
Jméno | Adam Koukol |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.6.2017 |
Adresa | Vondroušova 1186/33, 16300 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Koukol |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.7.2015 do 2.6.2017 |
Adresa | Smíchovská 2737/96a, 15500 Praha |
Jméno | ing. Pavel Koukol |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.9.2014 do 18.7.2015 |
Adresa | Nad Hotelem 181, 26705 Nižbor |
Jméno | ing. Pavel Koukol |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.3.2002 do 5.9.2014 |
Adresa | 181, 26705 Nižbor |
Jméno | Ing. Ladislav Tyle |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 28.8.2003 do 21.8.2014 |
Adresa | 26, 27371 Beřovice |
Jméno | ing. Pavel Koukol |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.1.2001 do 27.3.2002 |
Adresa | 15, 26705 Nižbor |
Jméno | Alena Maštalířová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.9.1997 do 30.1.2001 |
Adresa | 15, 27371 Beřovice |
Jméno | Ing. Jana Jonášová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.6.1993 do 25.9.1997 |
Adresa | U Slovanské pojišťovny 5, 14000 Praha 4 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ladislav Tyle |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Adam Koukol |
Výpis dat pro firmu Golf Beřovice s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.