Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Gatto s.r.o., která sídlí v obci Košťálov a bylo jí přiděleno IČO 27325458.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Wasabi Kart s.r.o. se sídlem v obci Košťálov byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Hostinská činnost .Jméno | Ondřej Kočka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 30.7.2022 |
Adresa | 183, 51202 Košťálov |
Jméno | Jiří Kočka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 30.7.2022 |
Adresa | 31, 41771 Zabrušany |
Jméno | Tomáš Procházka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.10.2014 do 6.6.2016 |
Adresa | U Zámku 527/2, 41501 Teplice |
Jméno | Andrej Hroza |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2012 do 10.10.2014 |
Adresa | Luční 545, 41731 Novosedlice |
Jméno | Aleš Burger |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 31.7.2014 do 10.10.2014 |
Adresa | 89, 41501 Bořislav |
Jméno | Daniel Škorvaga |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.8.2014 do 10.10.2014 |
Adresa | Vlkova 532/8, 13000 Praha 3 |
Jméno | Jiří Kočka |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2012 do 21.8.2014 |
Adresa | Straky 31, 41771 Zabrušany |
Jméno | Daniel Škorvaga |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2012 do 21.8.2014 |
Adresa | Malešická 1861/13, 13000 Praha |
Jméno | Aleš Burger |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2012 do 31.7.2014 |
Adresa | 89, 41501 Bořislav |
Jméno | Andrej Hroza |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.6.2007 do 22.2.2012 |
Adresa | Husitská 699/1, 41501 Teplice |
Jméno | Aleš Burger |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.6.2007 do 22.2.2012 |
Adresa | Sklářská 233/7A, 41503 Teplice |
Jméno | Daniel Škorvaga |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.6.2007 do 22.2.2012 |
Adresa | Zeyerovo náměstí 1253/2, 41501 Teplice |
Člen statutárního orgánu: | Aleš Burger |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Andrej Hroza |
Člen statutárního orgánu: | Daniel Škorvaga |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Kočka |
Výpis dat pro firmu Gatto s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.