Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GasNet Služby, s.r.o., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 27935311.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW , Kominictví , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Geologické práce , Výkon zeměměřických činností , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Mgr. Andrzej Martynek |
---|---|
Funkce | Předseda jednatelů |
Ve funkci | od 12.9.2024 |
Adresa | Komunardů 1626/35, 17000 Praha |
Jméno | Thomas Merker |
---|---|
Funkce | Místopředseda jednatelů |
Ve funkci | od 12.9.2024 |
Adresa | 28. října 2001/35, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Pavel Dočekal |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 12.9.2024 |
Adresa | Telečská 2895/35, 58601 Jihlava |
Jméno | Martin Gebauer |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.10.2019 do 12.9.2024 |
Adresa | Rybova 549/12, 25101 Říčany |
Jméno | Thomas Merker |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.4.2021 do 12.9.2024 |
Adresa | 28. října 2001/35, 46601 Jablonec nad Nisou |
Jméno | Ing. Pavel Dočekal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.5.2022 do 12.9.2024 |
Adresa | Telečská 2895/35, 58601 Jihlava |
Jméno | Ing. Pavel Káčer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.12.2016 do 27.5.2022 |
Adresa | Na Vyhlídce 564/32, 66448 Moravany |
Jméno | Dušan Malý |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 24.10.2019 do 21.10.2020 |
Adresa | Naardenská 666/7, 16200 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Káčer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.8.2015 do 30.12.2016 |
Adresa | Na Vyhlídce 564/32, 66448 Moravany |
Jméno | Ing. Dušan Malý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.8.2015 do 30.12.2016 |
Adresa | Naardenská 666/7, 16200 Praha |
Jméno | Ing. Dušan Malý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.2.2009 do 7.8.2015 |
Adresa | Naardenská 666/7, 16200 Praha |
Jméno | Ing. Pavel Káčer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.7.2015 do 7.8.2015 |
Adresa | Na Vyhlídce 564/32, 66448 Moravany |
Jméno | Ing. Pavel Káčer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.10.2013 do 31.7.2015 |
Adresa | Na Vyhlídce 564/32, 66448 Moravany |
Jméno | RNDr. Jan Valenta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.7.2014 do 31.7.2015 |
Adresa | Hlavní 192, 25073 Podolanka |
Jméno | RNDr. Jan Valenta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.10.2013 do 24.7.2014 |
Adresa | Hlavní 192, 25073 Podolanka |
Jméno | Ing. Pavel Káčer |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.10.2009 do 2.10.2013 |
Adresa | Na Vyhlídce 564/32, 66448 Moravany |
Jméno | RNDr. Jan Valenta |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.1.2012 do 2.10.2013 |
Adresa | Hlavní 192, 25073 Podolanka |
Jméno | Ing. Tomáš Tichý |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.9.2007 do 1.1.2012 |
Adresa | Na rozdílu 477/2, 16000 Praha |
Jméno | Ing. Karel Mazal |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.9.2007 do 26.10.2009 |
Adresa | Nádražní 2342/109, 70200 Ostrava |
Jméno | Ing. Patrik Choleva |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.9.2007 do 28.11.2008 |
Adresa | 77, 66461 Popovice |
Jméno | JUDr. Ivan Cestr |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.7.2007 do 10.9.2007 |
Adresa | Nad Panskou zahradou 553, 25262 Horoměřice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Mgr. Pavel Dočekal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Thomas Merker |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Andrzej Martynek |
Výpis dat pro firmu GasNet Služby, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.