Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu G4S Services s.r.o., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 01558676.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem G4S Services s.r.o. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 2013. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Ostraha majetku a osob , Služby soukromých detektivů .Jméno | Roman Urbánek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.1.2023 |
Adresa | 431, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
Jméno | Pavel Franko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.5.2024 |
Adresa | Dobrovolného 641/8, 19800 Praha |
Jméno | Michael Schnitzler |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 8.8.2023 do 20.5.2024 |
Adresa | Goethegasse 1/7/21 , Vídeň |
Jméno | Ing. Radek Mráz |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.4.2020 do 8.8.2023 |
Adresa | Čelakovského 1531, 68401 Slavkov u Brna |
Jméno | Roman Urbánek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.6.2018 do 11.1.2023 |
Adresa | Slepá 1097/6, 70800 Ostrava |
Jméno | Ing. Lucie Králová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.12.2018 do 22.4.2020 |
Adresa | 1, 39133 Borotín |
Jméno | Ing. Lenka Nováková PhD. |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.5.2018 do 3.12.2018 |
Adresa | V třešňovce 224/8, 19000 Praha |
Jméno | Otto Jerman |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 4.12.2015 do 15.5.2018 |
Adresa | 104, 25742 Krhanice |
Jméno | Roman Urbánek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.4.2013 do 18.2.2016 |
Adresa | Slepá 1097/6, 70800 Ostrava |
Jméno | Pavel Iványi |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.4.2013 do 12.8.2013 |
Adresa | Kobylín 463/20, 64400 Brno |
Člen statutárního orgánu: | Roman Urbánek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Franko |
Výpis dat pro firmu G4S Services s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.