Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu G-mont, s.r.o., která sídlí v obci Hodonín a bylo jí přiděleno IČO 26257874.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem G-mont, s.r.o. se sídlem v obci Hodonín byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení .Jméno | Vít Bukovský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.6.2015 |
Adresa | K lávce 4174/4, 69501 Hodonín |
Jméno | Vít Bukovský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.5.2008 do 18.6.2015 |
Adresa | K lávce 4174/4, 69501 Hodonín |
Jméno | Vít Bukovský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 4.9.2007 do 29.5.2008 |
Adresa | K lávce 7174/4, 69501 Hodonín |
Jméno | Vít Bukovský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 31.1.2004 do 4.9.2007 |
Adresa | Slunečná 17, 69501 Hodonín |
Jméno | Vít Bukovský |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.8.2001 do 31.1.2004 |
Adresa | Velkomoravská 10, 69501 Hodonín |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vít Bukovský |
---|
Výpis dat pro firmu G-mont, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.