Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FVE podpora s.r.o., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 06083986.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem JoZi Support s.r.o. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 2017. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení .Jméno | Josef Zíka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 11.8.2023 |
Adresa | U Sokolovny 246, 27716 Všetaty |
Jméno | Ing. Jiří Musil |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2023 |
Adresa | Sídliště 2 395, 38732 Sedlice |
Jméno | Josef Zíka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 7.8.2021 do 11.8.2023 |
Adresa | Benešova 1273/1, 15200 Praha |
Jméno | Josef Zíka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.7.2019 do 7.8.2021 |
Adresa | Pivcova 945/4, 15200 Praha |
Jméno | Josef Zíka |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 9.5.2017 do 18.7.2019 |
Adresa | U Potoka 320, 25219 Drahelčice |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Musil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Zíka |
Výpis dat pro firmu FVE podpora s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.