Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FS MORAVA s.r.o. "^v likvidaci"^, která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 64615405.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem FS MORAVA s.r.o. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ivan Foltýn |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 9.9.2016 |
Adresa | Kramolišova 711/47, 71000 Ostrava |
Jméno | Ivan Foltýn |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.9.2007 do 9.9.2016 |
Adresa | Kramolišova 47, 71000 Ostrava |
Jméno | Pavel Škarabela |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 14.9.2007 do 11.6.2009 |
Adresa | Anenská 225, 73801 Frýdek-Místek |
Jméno | Ivan Foltýn |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.2.1996 do 14.9.2007 |
Adresa | Kramolišova 47, Slezská Ostrava |
Jméno | Pavel Škarabela |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 6.2.1996 do 14.9.2007 |
Adresa | Anenská 225, Frýdek-Místek |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Foltýn |
---|
Výpis dat pro firmu FS MORAVA s.r.o. "^v likvidaci"^ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.