Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FREKOMOS, s.r.o., která sídlí v obci Valašské Meziříčí a bylo jí přiděleno IČO 61942618.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem MORAVSKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ, s.r.o. se sídlem v obci Valašské Meziříčí byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Bc. Markéta Cimalová |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 29.5.2024 |
Adresa | Leoše Janáčka 1476/13, 72525 Ostrava |
Jméno | Ing. Petr Flossmann |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.2.2024 |
Adresa | Zavřená 1365, 46311 Liberec |
Jméno | Ing. Dušan Cimala |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 21.12.2016 do 21.2.2024 |
Adresa | Leoše Janáčka 1476/13, 72525 Ostrava |
Jméno | Ing. Dušan Cimala |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 13.8.2014 do 21.12.2016 |
Adresa | Máchova 616/27, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | Ing. Dušan Cimala |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.11.2003 do 13.8.2014 |
Adresa | Máchova 616/27, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | Ing. Miroslav Balcar |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.3.2006 do 26.10.2009 |
Adresa | 74, 46331 Chrastava |
Jméno | Dušan Cimala |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.9.1997 do 15.11.2003 |
Adresa | Máchova 616/27, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | Ing. Peter Gaburiak |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.7.1997 do 23.6.2000 |
Adresa | V. Jiříkovského 27 , Ostrava - Dubina |
Jméno | Ing. Antonín Cimala |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.7.1997 do 23.9.1997 |
Adresa | Máchova 616/27, 75701 Valašské Meziříčí |
Jméno | Ing. Peter Gaburiak |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.6.1994 do 29.7.1997 |
Adresa | V. Jiříkovského 27 , Ostrava - Dubina |
Jméno | Ing. Antonín Cimala |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.6.1994 do 29.7.1997 |
Adresa | Máchova 616/27, 75701 Valašské Meziříčí |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Flossmann |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Markéta Cimalová |
Výpis dat pro firmu FREKOMOS, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.