Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FK Baník Albrechtice z. s., která sídlí v obci Albrechtice a bylo jí přiděleno IČO 45239355.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem FK Baník Albrechtice se sídlem v obci Albrechtice byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost .Jméno | David Ciesla |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 31.7.2021 |
Adresa | Hlavní 188, 73543 Albrechtice |
Jméno | Ing. Roman Miczka |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 31.7.2021 |
Adresa | Volontérská 1509/16a, 73535 Horní Suchá |
Jméno | David Pikoń |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 31.7.2021 |
Adresa | Hornická 652, 73543 Albrechtice |
Jméno | Radim Smiga |
---|---|
Funkce | Hospodář výkonného výboru |
Ve funkci | od 31.7.2021 |
Adresa | Jarní 618, 73543 Albrechtice |
Jméno | Ing. Gustav Guńka |
---|---|
Funkce | Sekretář výkonného výboru |
Ve funkci | od 7.3.2018 |
Adresa | Hlavní 73, 73543 Albrechtice |
Jméno | Marián Chmiel |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | Hornická 483, 73543 Albrechtice |
Jméno | MUDr. Stanislav Kowalski |
---|---|
Funkce | Místopředseda výkonného výboru |
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | Hlavní 490, 73543 Albrechtice |
Jméno | Ing. Marek Kloza |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | Rakovecká 474, 73543 Albrechtice |
Jméno | Juraj Legindi |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | Kostelní 438, 73543 Albrechtice |
Jméno | Silvestr Delong |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | Stonavská 346, 73543 Albrechtice |
Jméno | Ing. Jindřich Feber |
---|---|
Funkce | Předseda výkonného výboru |
Ve funkci | od 14.12.2016 |
Adresa | Jarní 249, 73543 Albrechtice |
Jméno | Lukáš Hawlasek |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 8.3.2024 |
Adresa | Hornická 493, 73543 Albrechtice |
Jméno | Marek Chmiel |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 8.9.2018 |
Adresa | Edisonova 521/3, 73601 Havířov |
Jméno | Lukáš Hawlasek |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 24.6.2022 do 8.3.2024 |
Adresa | Středová 431, 73543 Albrechtice |
Jméno | Lukáš Hawlasek |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.2016 do 24.6.2022 |
Adresa | Jarní 677, 73543 Albrechtice |
Jméno | Radim Skorka |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.2016 do 31.7.2021 |
Adresa | Dubová 559, 73543 Albrechtice |
Jméno | Ing. Vladislav Šipula |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.2016 do 31.7.2021 |
Adresa | Zátiší 412, 73543 Albrechtice |
Jméno | Lumír Nogol |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.2016 do 31.7.2021 |
Adresa | Hornická 664, 73543 Albrechtice |
Jméno | Tomáš Kruczek |
---|---|
Funkce | Hospodář výkonného výboru |
Ve funkci | od 14.12.2016 do 31.7.2021 |
Adresa | Na Zámostí 757, 73543 Albrechtice |
Jméno | Marek Chmiel |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 14.12.2016 do 8.9.2018 |
Adresa | Hornická 483, 73543 Albrechtice |
Jméno | Ing. Gustav Guńka |
---|---|
Funkce | Sekretář výkonného výboru |
Ve funkci | od 14.12.2016 do 7.3.2018 |
Adresa | Hornická 648, 73543 Albrechtice |
Člen statutárního orgánu: | Juraj Legindi |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jindřich Feber |
Člen statutárního orgánu: | David Pikoń |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Stanislav Kowalski |
Člen statutárního orgánu: | Marián Chmiel |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marek Kloza |
Člen statutárního orgánu: | Silvestr Delong |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Gustav Guňka |
Člen statutárního orgánu: | Marek Chmiel |
Člen statutárního orgánu: | David Ciesla |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Miczka |
Člen statutárního orgánu: | Radim Smiga |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Hawlasek |
Výpis dat pro firmu FK Baník Albrechtice z. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.