Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FERMEN TRADE s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27907422.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem FERMEN TRADE s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Masérské, rekondiční a regenerační služby , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Tomasz Stanisław Lotko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.5.2018 |
Adresa | Benkova 1700/5, 14900 Praha |
Jméno | Tomasz Stanisław Lotko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.5.2012 do 20.5.2018 |
Adresa | Benkova 1700/5, 14900 Praha 4 |
Jméno | Oleksandra Potorocha |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.2.2008 do 22.5.2012 |
Adresa | , Kyjev, Požarského d.13, byt č.30, pokoj 283, 42100 |
Jméno | Dmitry Romanov |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.6.2007 do 18.2.2008 |
Adresa | Pod Žvahovem 32/1108/32, 15200 Praha 5 |
Člen statutárního orgánu: | Tomasz Stanislaw Lotko |
---|
Výpis dat pro firmu FERMEN TRADE s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.