Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FC Veverská Bítýška z.s., která sídlí v obci Veverská Bítýška a bylo jí přiděleno IČO 65266153.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem FC Veverská Bítýška se sídlem v obci Veverská Bítýška byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Václav Kadeřábek |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 15.5.2023 |
Adresa | M. Kudeříkové 831, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Jitka Králíková |
---|---|
Funkce | místopředseda |
Ve funkci | od 15.5.2023 |
Adresa | Ehrmannova 402, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Steven Henry Roman Messiah |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.5.2023 |
Adresa | Pod Stráží 869, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Jiří Rozkošný |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.5.2023 |
Adresa | náměstí Na Městečku 69, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Aleš Sova |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.5.2023 |
Adresa | Na Bílém potoce 667, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Dagmar Vincová |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.5.2023 |
Adresa | Boční 729, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Jan Wirth |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 15.5.2023 |
Adresa | Pod horkou 183, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Viktor Lajcman |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 18.1.2023 do 15.5.2023 |
Adresa | Na Bítýškách 580, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Lubomír Pelíšek |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 5.6.2019 do 15.5.2023 |
Adresa | Na Bílém potoce 437, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Kamila Fritz |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 5.6.2019 do 15.5.2023 |
Adresa | Pavla Perky 846, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Jitka Králíková |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 5.6.2019 do 15.5.2023 |
Adresa | Ehrmannova 402, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Miroslav Dvořák |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 5.6.2019 do 15.5.2023 |
Adresa | Pavla Perky 253, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Luboš Lajcman |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 5.6.2019 do 15.5.2023 |
Adresa | M. Kudeříkové 156, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Lukáš Urbánek |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 5.6.2019 do 15.5.2023 |
Adresa | M. Kudeříkové 150, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Viktor Lajcman |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 5.6.2019 do 18.1.2023 |
Adresa | Na Bítýškách 577, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Miloslav Pospíchal |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 16.12.2015 do 5.6.2019 |
Adresa | Nádražní 841, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Libor Sova |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 16.12.2015 do 5.6.2019 |
Adresa | Nádražní 631, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Ivo Kratochvíla |
---|---|
Funkce | člen |
Ve funkci | od 16.12.2015 do 5.6.2019 |
Adresa | Za Řekou 678, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Tomáš Střecha |
---|---|
Funkce | Člen |
Ve funkci | od 16.12.2015 do 5.6.2019 |
Adresa | Eichlerova 755, 66471 Veverská Bítýška |
Jméno | Lubomír Pelíšek |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 16.12.2015 do 5.6.2019 |
Adresa | Na Bílém potoce 437, 66471 Veverská Bítýška |
Člen statutárního orgánu: | Luboš Lajcman |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lubomír Pelíšek |
Člen statutárního orgánu: | Kamila Fritz DiS. |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Lajcman |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Dvořák |
Člen statutárního orgánu: | Jitka Králíková |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Urbánek |
Výpis dat pro firmu FC Veverská Bítýška z.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.