Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s., která sídlí v obci Rychnov nad Kněžnou a bylo jí přiděleno IČO 48613771.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. se sídlem v obci Rychnov nad Kněžnou byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Václav Brůžek |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 19.12.2017 |
Adresa | Mírová 1543, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Bc. Filip Stieber |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 14.6.2017 do 19.12.2017 |
Adresa | 16, 51603 Lukavice |
Jméno | Bc. Filip Stieber |
---|---|
Funkce | Předseda |
Ve funkci | od 14.6.2017 do 19.12.2017 |
Adresa | 16, 51603 Lukavice |
Jméno | Martin Kameník |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 2.11.2016 do 14.6.2017 |
Adresa | Janáčkova 1096, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Jméno | Martin Kameník |
---|---|
Funkce | předseda |
Ve funkci | od 26.6.2015 do 2.11.2016 |
Adresa | Městská Habrová 1491, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
Člen statutárního orgánu: | Václav Brůžek |
---|
Výpis dat pro firmu FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.