Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu fatális, s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 18628206.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem A.F.Marcotec spol. s r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Ilona Šindýlková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.9.2021 |
Adresa | Dreyerova 626/3, 15200 Praha |
Jméno | Mgr. Jan Šindýlek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.6.2022 |
Adresa | Vašátkova 821/32, 19800 Praha |
Jméno | Mgr. Jan Šindýlek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.9.2016 do 1.6.2022 |
Adresa | Karla Hampla 1008/23, 29001 Poděbrady |
Jméno | Ilona Šindýlková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 27.6.2016 do 19.9.2021 |
Adresa | Vašátkova 1028/19, 19800 Praha |
Jméno | Mgr. Jan Šindýlek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.1.2016 do 23.9.2016 |
Adresa | Vašátkova 1028/19, 19800 Praha |
Jméno | Ilona Šindýlková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 23.7.2014 do 22.1.2016 |
Adresa | Vašátkova 1028/19, 19800 Praha |
Jméno | Mgr. Jan Šindýlek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.3.2014 do 23.7.2014 |
Adresa | Vašátkova 1028/19, 19800 Praha 9 |
Jméno | Mgr. Kateřina Matoušková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.6.2012 do 18.3.2014 |
Adresa | Pražská 22, 25401 Jílové u Prahy |
Jméno | Mgr. Jan Šindýlek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 14.10.2011 do 19.6.2012 |
Adresa | Kučerova 724/9, 19800 Praha 9 |
Jméno | Markéta Indrová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.2.2009 do 14.10.2011 |
Adresa | Petýrkova 1954, 14000 Praha 4 |
Jméno | Markéta Indrová |
---|---|
Funkce | obchodní vedoucí |
Ve funkci | od 16.5.1991 do 24.2.2009 |
Adresa | Petýrkova 1954, 14000 Praha 4 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Jan Šindýlek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ilona Šindýlková |
Výpis dat pro firmu fatális, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.