Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Falchuk s.r.o., která sídlí v obci Praha 2 a bylo jí přiděleno IČO 24695076.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Falchuk s.r.o. se sídlem v obci Praha 2 byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Yurii Vorobets |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 30.8.2024 |
Adresa | Pelušková 1444, 19800 Praha |
Jméno | Petro Stets |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 12.1.2023 |
Adresa | 1. máje 91, 28163 Kozojedy |
Jméno | Oleh Falchuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.3.2024 |
Adresa | Klikatá 129, 25163 Všestary |
Jméno | Ivan Tarcha |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 17.9.2023 |
Adresa | Nušlova 2283/31, 15800 Praha |
Jméno | Anatoliy Teslevych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 |
Adresa | 82, 25063 Sluhy |
Jméno | Ivan Vaydych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 |
Adresa | , Mižhirský, Rička |
Jméno | Mykhaylo Helbych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 |
Adresa | , Rička, Mižhirský |
Jméno | Galyna Sovtus |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 |
Adresa | Spojovací 217/14, 19000 Praha |
Jméno | Volodymyr Kovach |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 |
Adresa | , Zakarpatská, Fanchykovo |
Jméno | Vasyl Vivcharyuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 |
Adresa | , Tesminecký, Cukalivka, Ivana Franka 8 |
Jméno | Oksana Teslevych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 |
Adresa | 82, 25063 Sluhy |
Jméno | Ivan Shtonyk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 |
Adresa | Bojanovická 2721/23, 14100 Praha |
Jméno | Oksana Bahriy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 |
Adresa | , Lvivská, Boryslav, Kovaliva 46/183 |
Jméno | Diana Malashenko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 |
Adresa | Lindavská 784/3, 18100 Praha |
Jméno | Yurii Bed |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 3.10.2019 |
Adresa | Trboušanská 802/31, 66464 Dolní Kounice |
Jméno | Olena Mohish |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 20.9.2021 |
Adresa | Jupiterova 1179/17, 10400 Praha |
Jméno | Yurii Vorobets |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 16.6.2024 do 30.8.2024 |
Adresa | Pelušková 1444, 19800 Praha |
Jméno | Yurii Vorobets |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.7.2022 do 16.6.2024 |
Adresa | Českobrodská 219, 19011 Praha |
Jméno | Oleh Falchuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 13.10.2023 do 15.3.2024 |
Adresa | Nechvílova 1825/24, 14800 Praha |
Jméno | Oleh Falchuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 do 13.10.2023 |
Adresa | Klikatá 129, 25163 Všestary |
Jméno | Ivan Tarcha |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 do 17.9.2023 |
Adresa | Nušlova 2283/31, 15800 Praha |
Jméno | Petro Stets |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 do 12.1.2023 |
Adresa | Revoluční 186, 28163 Kozojedy |
Jméno | Yuriy Vorobets |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 do 22.7.2022 |
Adresa | , Kljačanovo, Mukačivský |
Jméno | Olena Mohish |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 do 20.9.2021 |
Adresa | Jupiterova 1179/17, 10400 Praha |
Jméno | Yuriy Bed |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 2.9.2019 do 3.10.2019 |
Adresa | , Mižhirský, Repynne |
Jméno | Anatoliy Teslevych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | Kozova , Skolivský |
Jméno | Diana Malashenko |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | Lenina 40, Iršavský |
Jméno | Ivan Tarcha |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | Vajdy 87, Tjačivský |
Jméno | Oksana Bahriy |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | Kovaliva 46/183, Lvivská |
Jméno | Oleh Falchuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Rachivský |
Jméno | Ivan Shtonyk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Ternopilská |
Jméno | Oksana Teslevych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Skolivský |
Jméno | Yuriy Vorobets |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Mukačivský |
Jméno | Yuriy Bed |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Mižhirsky |
Jméno | Olena Mohish |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Mižhirsky |
Jméno | Vasyl Vivcharyuk |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | Ivana Franka 8, Tesmynecký |
Jméno | Volodymyr Kovach |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Zakarpatska |
Jméno | Galyna Sovtus |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Tysmenycký |
Jméno | Petro Stets |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Chustsky |
Jméno | Mykhaylo Helbych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Mižhirsky |
Jméno | Ivan Vaydych |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.6.2010 do 2.9.2019 |
Adresa | , Mižhirsky |
Člen statutárního orgánu: | Yurii Bed |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Olena Mohish |
Člen statutárního orgánu: | Anatoliy Teslevych |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Vaydych |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Helbych |
Člen statutárního orgánu: | Galyna Sovtus |
Člen statutárního orgánu: | Volodymyr Kovach |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Vivcharyuk |
Člen statutárního orgánu: | Oksana Teslevych |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Shtonyk |
Člen statutárního orgánu: | Oksana Bahriy |
Člen statutárního orgánu: | Diana Malashenko |
Člen statutárního orgánu: | Petro Stets |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Tarcha |
Člen statutárního orgánu: | Oleh Falchuk |
Člen statutárního orgánu: | Yurii Vorobets |
Výpis dat pro firmu Falchuk s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.