Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FAJN PRO s.r.o., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 06469680.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Půjčovna dodávek Brno s.r.o. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2017. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Hostinská činnost , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zednictví .Jméno | Tomáš Hofirek |
---|---|
Funkce | jednatel A |
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | Podnásepní 86/2, 60200 Brno |
Jméno | Tomáš Javora |
---|---|
Funkce | jednatel B |
Ve funkci | od 23.3.2023 |
Adresa | náměstí Míru 12, 76001 Zlín |
Jméno | Martin Kadlec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.4.2021 do 23.3.2023 |
Adresa | Dalimilova 2798/112, 61200 Brno |
Jméno | Tomáš Hofirek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 22.2.2023 do 23.3.2023 |
Adresa | Podnásepní 86/2, 60200 Brno |
Jméno | Tomáš Hofirek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 5.6.2022 do 22.2.2023 |
Adresa | Vlhká 171/15, 60200 Brno |
Jméno | Tomáš Hofirek |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 19.1.2022 do 5.6.2022 |
Adresa | 27, 78345 Senička |
Jméno | Ondřej Palán |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 15.4.2021 do 19.1.2022 |
Adresa | Kohoutova 1329/36, 61300 Brno |
Jméno | Kateřina Škárková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 26.9.2017 do 15.4.2021 |
Adresa | Ondřeje Veselého 471/5a, 62700 Brno |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Hofirek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Javora |
Výpis dat pro firmu FAJN PRO s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.