Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EVOTEC-Swiss spol. s r.o. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 27940454.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem EVOTEC-Swiss spol. s r.o. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Martina Plüss |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 25.1.2024 |
Adresa | Ke statku 595, 25246 Vrané nad Vltavou |
Jméno | Christian Hess |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 18.1.2012 |
Adresa | Ke statku 653, 25246 Vrané nad Vltavou |
Jméno | Martina Hess |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 29.7.2021 do 25.1.2024 |
Adresa | Ke statku 595, 25246 Vrané nad Vltavou |
Jméno | Martina Hess |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.8.2007 do 29.7.2021 |
Adresa | Ke statku 595, 25246 Vrané nad Vltavou |
Jméno | Christian Hess |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 24.8.2007 do 2.1.2009 |
Adresa | Ke statku 653, 25246 Vrané nad Vltavou |
Člen statutárního orgánu: | Christian Hess |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martina Plüss |
Výpis dat pro firmu EVOTEC-Swiss spol. s r.o. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.