Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EUROnet - group s.r.o., která sídlí v obci Zašová a bylo jí přiděleno IČO 27799654.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem EUROnet - group s.r.o. se sídlem v obci Zašová byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení .Jméno | Ing. Antonín Podzemný |
---|---|
Funkce | Jednatel A |
Ve funkci | od 16.4.2024 |
Adresa | 639, 75651 Zašová |
Jméno | Ing. Petra Koláčková |
---|---|
Funkce | Jednatel B |
Ve funkci | od 16.4.2024 |
Adresa | Pod Čihadlem 542, 75654 Zubří |
Jméno | Jakub Podzemný |
---|---|
Funkce | Jednatel C |
Ve funkci | od 16.4.2024 |
Adresa | 639, 75651 Zašová |
Jméno | Ing. Petra Koláčková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 11.12.2021 do 16.4.2024 |
Adresa | Pod Čihadlem 542, 75654 Zubří |
Jméno | Ing. Antonín Podzemný |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.8.2014 do 16.4.2024 |
Adresa | 639, 75651 Zašová |
Jméno | Ing. Petra Koláčková |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.9.2021 do 11.12.2021 |
Adresa | 639, 75651 Zašová |
Jméno | Ing. Petra Podzemná |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.8.2014 do 10.9.2021 |
Adresa | 639, 75651 Zašová |
Jméno | Ing. Petra Podzemná |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 15.8.2014 do 15.8.2014 |
Adresa | , Zašová |
Jméno | Petra Podzemná |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.5.2007 do 15.8.2014 |
Adresa | 639, 75651 Zašová |
Jméno | Ing. Antonín Podzemný |
---|---|
Funkce | Jednatel |
Ve funkci | od 10.5.2007 do 15.8.2014 |
Adresa | 639, 75651 Zašová |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Antonín Podzemný |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petra Koláčková |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Podzemný |
Výpis dat pro firmu EUROnet - group s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.