Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EUROLEASING PRAG, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 61858561.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem EUROLEASING PRAG, a.s. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1994. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podnikala v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Služby soukromých detektivů , Ostraha majetku a osob , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné , Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rozsahu živnosti volné , Leasing hmotného investičního majetku , Administrativní práce .Jméno | Ing. Pavel Fišer |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 14.8.2015 |
Adresa | Nad Zlíchovem 393/25, 15200 Praha |
Jméno | František Umlauf |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 3.9.2015 |
Adresa | Jungmannova 736/12, 11000 Praha |
Jméno | Václav Holoch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 5.3.2016 |
Adresa | Hřbitovní 355, 40701 Jílové |
Jméno | Václav Holoch |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 9.9.1999 do 5.3.2016 |
Adresa | Smetanovo nábřeží , Děčín I |
Jméno | František Umlauf |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.12.1995 do 3.9.2015 |
Adresa | Hřebečská 2647, 27201 Kladno |
Jméno | Ing. Pavel Fišer |
---|---|
Funkce | předseda představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1994 do 14.8.2015 |
Adresa | Nad Zlíchovem 393/25, 15200 Praha |
Jméno | Věroslava Hrdličková |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.12.1995 do 9.9.1999 |
Adresa | Rembrandtova 2191/16, 10000 Praha |
Jméno | Ing. Jiří Vedral |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1994 do 13.12.1995 |
Adresa | Jarníkova 1879/6, 14800 Praha |
Jméno | JUDr. Pavel Kučera |
---|---|
Funkce | člen představenstva |
Ve funkci | od 13.9.1994 do 13.12.1995 |
Adresa | Štechova 3204, 27201 Kladno |
Člen statutárního orgánu: | Václav Holoch |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Fišer |
Člen statutárního orgánu: | František Umlauf |
Výpis dat pro firmu EUROLEASING PRAG, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.