Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ERBIA Invest s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 06718370.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ERBIA CONSULTING s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2018. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jméno | Michal Oravec |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.10.2019 |
Adresa | Pod Vápenkou 304, 25244 Psáry |
Jméno | Mgr. Pavel Balíček MBA |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 6.6.2020 |
Adresa | 169, 26101 Háje |
Jméno | Mgr. Pavel Balíček MBA |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 10.10.2019 do 6.6.2020 |
Adresa | Olbrachtova 1061/56, 14000 Praha |
Jméno | Ing. Bc. Renáta Horová |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.6.2019 do 10.10.2019 |
Adresa | Pod Pražskou 267, 25203 Řitka |
Jméno | Ing. Bc. Renáta Rožníčková |
---|---|
Funkce | jednatel |
Ve funkci | od 1.1.2018 do 1.6.2019 |
Adresa | Pod Pražskou 267, 25203 Řitka |
Člen statutárního orgánu: | Michal Oravec |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Pavel Balíček MBA |
Výpis dat pro firmu ERBIA Invest s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.